SOBRINI PATXOT ROCIO
Informe ejecutivo de SOBRINI PATXOT ROCIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE SOBRINI PATXOT ROCIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOBRINI PATXOT ROCIO
Empresa: QDQ MEDIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Sobrini Patxot Rocio
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18353 , F 179, S 8, H M 192360, I/A 148 (02/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-108-28
Empresa: QDQ MEDIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Sobrini Patxot Rocio
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18353 , F 176, S 8, H M 192360, I/A 140 (22/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-61-28
Empresa: QDQ MEDIA SA
Secretario
- Sobrini Patxot Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18353 , F 164, S 8, H M 192360, I/A 121 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-5-28
Empresa: QDQ MEDIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Plana Hidalgo Emilio
- Sobrini Patxot Rocio
Consejero Delegado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18353 , F 164, S 8, H M 192360, I/A 121 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-5-28
Empresa: TRAZADA MARKETING SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
- Sobrini Patxot Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20790 , F 120, S 8, H M 368423, I/A 11 (26/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-3-28
Empresa: TRAZADA MARKETING SL
Presidente
Secretario
- Sobrini Patxot Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20790 , F 118, S 8, H M 368423, I/A 7 (28/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-131-28
Información de SOBRINI PATXOT ROCIO
Mostramos los datos de SOBRINI PATXOT ROCIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOBRINI PATXOT ROCIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos