ANGELES KIYOHIRO RICARDO
Informe ejecutivo de ANGELES KIYOHIRO RICARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 23
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE ANGELES KIYOHIRO RICARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
QDQ MEDIA SA | Apoderado | 22/03/2020 | |
HOMESERVE ASISTENCIA SPAIN SA | Apoderado | 22/07/2015 | |
HOMESERVE IBERIA SL | Apoderado | 16/02/2010 | 21/07/2015 |
HOMESERVE IBERIA SL | Consejero | 18/01/2013 | 23/12/2013 |
HOMESERVE ASISTENCIA SPAIN SA | Consejero | 08/07/2010 | 05/12/2013 |
SEGURAGUA SA | Consejero | 16/03/2010 | 25/10/2013 |
HOMESERVE ASISTENCIA SPAIN SA | Apoderado | 13/03/2012 | 27/08/2013 |
HOMESERVE ASISTENCIA SPAIN SA | Apoderado Mancomunado | 14/03/2012 | 27/08/2013 |
HOMESERVE ASISTENCIA SPAIN SA | Apoderado Mancomunado | 27/08/2013 | |
HOMESERVE ASISTENCIA SPAIN SA | Apoderado | 27/08/2013 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ANGELES KIYOHIRO RICARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANGELES KIYOHIRO RICARDO
Empresa: QDQ MEDIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18353 , F 176, S 8, H M 192360, I/A 140 (22/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-61-28
Empresa: REPARALIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Angeles Kiyohiro Ricardo
- Diaz Salido Marta
- Gonzalez Llamazares Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15444 , F 163, S 8, H M 245386, I/A 133 (22/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-143-28
Empresa: REPARALIA DIRECT SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Angeles Kiyohiro Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30892 , F 168, S 8, H M 465618, I/A 38 (21/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-141-28
Empresa: REPARALIA DIRECT SL
Consejero
- Angeles Kiyohiro Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30892 , F 166, S 8, H M 465618, I/A 31 (23/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-249-28
Empresa: REPARALIA SA
Consejero
- Angeles Kiyohiro Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15444 , F 162, S 8, H M 245386, I/A 128 (05/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-238-28
Empresa: SEGURAGUA SA
Consejero
- Angeles Kiyohiro Ricardo
- Lalueza Lanau Raquel
- Serrano Baquero Carlos Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27269 , F 221, S 8, H M 491319, I/A 18 (25/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-211-28
Empresa: REPARALIA SA
Apoderado
- Angeles Kiyohiro Ricardo
- Angeles Kiyohiro Ricardo
- Diaz Fickel Cristina
- Diaz Fickel Cristina
- Diaz Salido Marta
- Fernandez Garcia Yolanda
- Phillips H Stephen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15444 , F 159, S 8, H M 245386, I/A 121 (27/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-168-28
Empresa: REPARALIA SA
Apoderado Mancomunado
- Angeles Kiyohiro Ricardo
- Angeles Kiyohiro Ricardo
Apoderado
- Angeles Kiyohiro Ricardo
- Angeles Kiyohiro Ricardo
- Angeles Kiyohiro Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15444 , F 158, S 8, H M 245386, I/A 118 (27/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-167-28
Empresa: REPARALIA DIRECT SL
Apoderado Mancomunado
- Angeles Kiyohiro Ricardo
- Angeles Kiyohiro Ricardo
- Diaz Fickel Cristina
- Diaz Fickel Cristina
- Diaz Salido Marta
- Fernandez Garcia Yolanda
- Phillips H Stephen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26269 , F 34, S 8, H M 465618, I/A 25 (29/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-147-28
Empresa: REPARALIA DIRECT SL
Apoderado Mancomunado
- Angeles Kiyohiro Ricardo
- Angeles Kiyohiro Ricardo
- Angeles Kiyohiro Ricardo
Apoderado Solidario
- Angeles Kiyohiro Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26269 , F 34, S 8, H M 465618, I/A 22 (29/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-147-28
VER MAS ACTOS
Información de ANGELES KIYOHIRO RICARDO
Mostramos los datos de ANGELES KIYOHIRO RICARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANGELES KIYOHIRO RICARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos