LAURENT JEAN GERARD DESCOUT
Informe ejecutivo de LAURENT JEAN GERARD DESCOUT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 14
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LAURENT JEAN GERARD DESCOUT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEO CAPITAL MARKETS S.V. SA | Consejero | 24/10/2023 | |
NEO CAPITAL MARKETS S.V. SA | Consejero Delegado Solidario | 24/10/2023 | |
NEO CAPITAL MARKETS S.V. SA | Secretario | 24/10/2023 | |
NEO PAYMENT FACTORY SL | Secretario | 22/08/2019 | |
NEO PAYMENT FACTORY SL | Consejero Delegado Solidario | 22/08/2019 | |
NEO PAYMENT FACTORY SL | Consejero | 02/08/2019 | |
NEO CAPITAL MARKETS S.V. SA | Secretario | 10/07/2017 | |
NEO CAPITAL MARKETS S.V. SA | Consejero | 10/07/2017 | |
NEO CAPITAL MARKETS S.V. SA | Consejero Delegado | 10/07/2017 | |
NEO FINTECH LAB SL | REPR.143 RRM | 28/11/2016 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE LAURENT JEAN GERARD DESCOUT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAURENT JEAN GERARD DESCOUT
Empresa: NEO CAPITAL MARKETS S.V. SA
Consejero Delegado Solidario
- Laurent Jean Gerard Descout
Consejero
- Laurent Jean Gerard Descout
- Mathias Ifergan
Secretario
- Laurent Jean Gerard Descout
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47194 , F 11, S 8, H B 495523, I/A 14 (24/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-209-08
Empresa: NEO PAYMENT FACTORY SL
Consejero Delegado Solidario
- Laurent Jean Gerard Descout
Presidente
Secretario
- Laurent Jean Gerard Descout
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47004 , F 36, S 8, H B 537860, I/A 2 (22/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-165-08
Empresa: NEO PAYMENT FACTORY SL
Consejero
- Duncan Finlay Macinnes
- Laurent Jean Gerard Descout
- Mathias Ifergan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47004 , F 33, S 8, H B 537860, I/A 1 (02/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-152-08
Empresa: NEO CAPITAL MARKETS SA
Consejero Delegado
- Laurent Jean Gerard Descout
Consejero
- Duncan Finlay Macinnes
- Laurent Jean Gerard Descout
- Mathias Ifergan
Presidente
Secretario
- Laurent Jean Gerard Descout
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45677 , F 99, S 8, H B 495523, I/A 3 (10/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-135-08
Empresa: NEO CAPITAL MARKETS SA
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Laurent Jean Gerard Descout
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45677 , F 99, S 8, H B 495523, I/A 3 (10/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-135-08
Empresa: KANTOX SL
Apoderado Solidario
- Laurent Jean Gerard Descout
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42421 , F 209, S 8, H B 407451, I/A 8 (13/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-08
Empresa: NEO CAPITAL MARKETS SA
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Laurent Jean Gerard Descout
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45677 , F 96, S 8, H B 495523, I/A 1 (16/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-244-08
Empresa: NEO FINTECH LAB SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Laurent Jean Gerard Descout
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45654 , F 108, S 8, H B 494761, I/A 1 (28/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-231-08
Empresa: NEO CAPITAL VENTURES SL
Consejero Delegado
- Laurent Jean Gerard Descout
Consejero
- Duncan Finlay Macinnes
- Laurent Jean Gerard Descout
- Mathias Ifergan
Presidente
Secretario
- Laurent Jean Gerard Descout
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45578 , F 162, S 8, H B 492473, I/A 3 (23/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-08
Empresa: NEO CAPITAL VENTURES SL
Administrador Solidario
- Emmanuel Andre Anton
- Laurent Jean Gerard Descout
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45578 , F 162, S 8, H B 492473, I/A 3 (23/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-08
VER MAS ACTOS
Información de LAURENT JEAN GERARD DESCOUT
Mostramos los datos de LAURENT JEAN GERARD DESCOUT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAURENT JEAN GERARD DESCOUT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos