EMMANUEL ANDRE ANTON
Informe ejecutivo de EMMANUEL ANDRE ANTON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE EMMANUEL ANDRE ANTON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEO CAPITAL MARKETS S.V. SA | Presidente | 04/07/2024 | |
NEO CAPITAL MARKETS S.V. SA | Consejero | 04/07/2024 | |
NEO PAYMENT FACTORY SL | Consejero | 30/12/2023 | |
NEO PAYMENT FACTORY SL | Presidente | 30/12/2023 | |
NEO CAPITAL MARKETS S.V. SA | Apoderado Solidario | 26/10/2023 | |
NEO FINTECH LAB SL | Apoderado Solidario | 23/08/2023 | |
NEO CAPITAL VENTURES SL | Apoderado Solidario | 22/08/2023 | |
NEO PAYMENT FACTORY SL | Apoderado Solidario | 22/08/2023 | |
KRIVAIBA XXI SL | Administrador Unico | 04/10/2016 |
VINCULACIONES DE EMMANUEL ANDRE ANTON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EMMANUEL ANDRE ANTON
Empresa: NEO CAPITAL MARKETS S.V. SA
Consejero
- Emmanuel Andre Anton
Presidente
- Emmanuel Andre Anton
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 495523, I/A 17 (04/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-133-08
Empresa: NEO PAYMENT FACTORY SL
Consejero
- Emmanuel Andre Anton
Presidente
- Emmanuel Andre Anton
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47004 , F 44, S 8, H B 537860, I/A 17 (30/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-8-08
Empresa: NEO CAPITAL MARKETS S.V. SA
Apoderado Solidario
- Emmanuel Andre Anton
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47194 , F 12, S 8, H B 495523, I/A 15 (26/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-08
Empresa: NEO FINTECH LAB SL
Apoderado Solidario
- Emmanuel Andre Anton
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45654 , F 111, S 8, H B 494761, I/A 4 (23/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-165-08
Empresa: NEO PAYMENT FACTORY SL
Apoderado Solidario
- Emmanuel Andre Anton
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47004 , F 41, S 8, H B 537860, I/A 15 (22/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-165-08
Empresa: NEO CAPITAL VENTURES SL
Apoderado Solidario
- Emmanuel Andre Anton
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47604 , F 164, S 8, H B 492473, I/A 26 (22/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-165-08
Empresa: NEO CAPITAL VENTURES SL
Administrador Solidario
- Emmanuel Andre Anton
- Laurent Jean Gerard Descout
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45578 , F 162, S 8, H B 492473, I/A 3 (23/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-08
Empresa: NEO CAPITAL VENTURES SL
Administrador Solidario
- Emmanuel Andre Anton
- Laurent Jean Gerard Descout
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45578 , F 159, S 8, H B 492473, I/A 1 (05/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-196-08
Empresa: KRIVAIBA XXI SL
Administrador Unico
- Emmanuel Andre Anton
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45173 , F 89, S 8, H B 479201, I/A 2 (04/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-196-08
Información de EMMANUEL ANDRE ANTON
Mostramos los datos de EMMANUEL ANDRE ANTON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EMMANUEL ANDRE ANTON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos