DUNCAN FINLAY MACINNES
Informe ejecutivo de DUNCAN FINLAY MACINNES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DUNCAN FINLAY MACINNES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEO CAPITAL VENTURES SL | Presidente | 23/11/2016 | |
NEO CAPITAL VENTURES SL | Consejero | 23/11/2016 |
VINCULACIONES DE DUNCAN FINLAY MACINNES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DUNCAN FINLAY MACINNES
Empresa: NEO CAPITAL MARKETS S.V. SA
Consejero
- Duncan Finlay Macinnes
Presidente
- Duncan Finlay Macinnes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47194 , F 11, S 8, H B 495523, I/A 13 (24/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-209-08
Empresa: NEO PAYMENT FACTORY SL
Consejero
- Duncan Finlay Macinnes
Presidente
- Duncan Finlay Macinnes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47004 , F 41, S 8, H B 537860, I/A 14 (02/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-152-08
Empresa: NEO PAYMENT FACTORY SL
Consejero Delegado Solidario
Presidente
- Duncan Finlay Macinnes
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47004 , F 36, S 8, H B 537860, I/A 2 (22/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-165-08
Empresa: NEO PAYMENT FACTORY SL
Consejero
- Duncan Finlay Macinnes
- Laurent Jean Gerard Descout
- Mathias Ifergan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47004 , F 33, S 8, H B 537860, I/A 1 (02/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-152-08
Empresa: NEO CAPITAL MARKETS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Duncan Finlay Macinnes
- Laurent Jean Gerard Descout
- Mathias Ifergan
Presidente
- Duncan Finlay Macinnes
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45677 , F 99, S 8, H B 495523, I/A 3 (10/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-135-08
Empresa: NEO CAPITAL VENTURES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Duncan Finlay Macinnes
- Laurent Jean Gerard Descout
- Mathias Ifergan
Presidente
- Duncan Finlay Macinnes
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45578 , F 162, S 8, H B 492473, I/A 3 (23/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-08
Información de DUNCAN FINLAY MACINNES
Mostramos los datos de DUNCAN FINLAY MACINNES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DUNCAN FINLAY MACINNES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos