MATHIAS IFERGAN
Informe ejecutivo de MATHIAS IFERGAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MATHIAS IFERGAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEO CAPITAL MARKETS S.V. SA | Consejero | 24/10/2023 | |
NEO CAPITAL MARKETS S.V. SA | Vicepresidente | 24/10/2023 | |
NEO PAYMENT FACTORY SL | Vicepresidente | 14/07/2023 | |
NEO CAPITAL MARKETS S.V. SA | Vicepresidente | 14/07/2023 | |
NEO PAYMENT FACTORY SL | Consejero | 02/08/2019 | |
NEO CAPITAL MARKETS S.V. SA | Consejero | 10/07/2017 | |
NEO CAPITAL VENTURES SL | Consejero | 23/11/2016 |
VINCULACIONES DE MATHIAS IFERGAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATHIAS IFERGAN
Empresa: NEO CAPITAL MARKETS S.V. SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Laurent Jean Gerard Descout
- Mathias Ifergan
Secretario
Vicepresidente
- Mathias Ifergan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47194 , F 11, S 8, H B 495523, I/A 14 (24/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-209-08
Empresa: NEO CAPITAL MARKETS S.V. SA
Vicepresidente
- Mathias Ifergan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47194 , F 11, S 8, H B 495523, I/A 12 (14/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-139-08
Empresa: NEO PAYMENT FACTORY SL
Vicepresidente
- Mathias Ifergan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47004 , F 41, S 8, H B 537860, I/A 13 (14/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-139-08
Empresa: NEO PAYMENT FACTORY SL
Consejero
- Duncan Finlay Macinnes
- Laurent Jean Gerard Descout
- Mathias Ifergan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47004 , F 33, S 8, H B 537860, I/A 1 (02/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-152-08
Empresa: NEO CAPITAL MARKETS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Duncan Finlay Macinnes
- Laurent Jean Gerard Descout
- Mathias Ifergan
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45677 , F 99, S 8, H B 495523, I/A 3 (10/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-135-08
Empresa: NEO CAPITAL VENTURES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Duncan Finlay Macinnes
- Laurent Jean Gerard Descout
- Mathias Ifergan
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45578 , F 162, S 8, H B 492473, I/A 3 (23/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-08
Información de MATHIAS IFERGAN
Mostramos los datos de MATHIAS IFERGAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATHIAS IFERGAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos