LANDIN UGARTE ALFONSO MARIA
Informe ejecutivo de LANDIN UGARTE ALFONSO MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LANDIN UGARTE ALFONSO MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INTO BUSINESS SL | Socio Unico | 01/04/2022 | |
INTO BUSINESS SL | Administrador Unico | 01/04/2022 | |
EURESIDENCES CORE SL | Administrador Solidario | 06/08/2021 |
VINCULACIONES DE LANDIN UGARTE ALFONSO MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LANDIN UGARTE ALFONSO MARIA
Empresa: INTO BUSINESS SL
Administrador Unico
- Landin Ugarte Alfonso Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42997 , F 219, S 8, H M 759970, I/A 1 (01/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-69-28
Empresa: INTO BUSINESS SL
Socio Único
- Landin Ugarte Alfonso Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42997 , F 219, S 8, H M 759970, I/A 1 (01/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-69-28
Administrador Solidario
- CORE GESTION DE PROYECTOS SL
- Landin Ugarte Alfonso Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35346 , F 136, S 8, H M 635440, I/A 2 (06/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-155-28
Empresa: SELAND INTERNATIONAL SL
Administrador Unico
- Landin Ugarte Alfonso Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1781 , F 35, S 8, H BI 13235, I/A 16 (23/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-230-48
Empresa: SELAND NEOPREN SL
Administrador Unico
- Landin Ugarte Alfonso Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5277 , F 14, S 8, H BI 59910, I/A 4 (14/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-186-48
Empresa: SELAND NEOPREN SL
Administrador Unico
- Landin Ugarte Alfonso Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5277 , F 8, S 8, H BI 59910, I/A 1 (24/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-48-48
Empresa: SELAND SA
Administrador Unico
- Landin Ugarte Alfonso Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1403 , F 131, S 8, H BI 13235, I/A 11 (18/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-45-48
Empresa: GLOBAL IBERLAND GROUP SL
Administrador Solidario
- Fernandez Fernandez Raimundo
- Landin Ugarte Alfonso Maria
- Muñiz Martin Antonio
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4223 , F 172, S 8, H BI 35237, I/A 2 (16/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-38-48
Información de LANDIN UGARTE ALFONSO MARIA
Mostramos los datos de LANDIN UGARTE ALFONSO MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LANDIN UGARTE ALFONSO MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos