FERNANDEZ FERNANDEZ RAIMUNDO
Informe ejecutivo de FERNANDEZ FERNANDEZ RAIMUNDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE FERNANDEZ FERNANDEZ RAIMUNDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTES RAPIDOS VIGO SA | Consejero | 28/05/2009 | 25/06/2013 |
FARMANORTE IBERLAN SL | Administrador Solidario | 11/05/2011 | |
IBERNORTE SA | Administrador Solidario | 17/11/2010 | |
GLOBAL IBERLAND GROUP SL | Administrador Solidario | 16/02/2009 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ FERNANDEZ RAIMUNDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ FERNANDEZ RAIMUNDO
Empresa: TRANSPORTES RAPIDOS VIGO SAL
Consejero Delegado
Consejero
- Alleres Panete Paulino
- Antunez Lago Jose Angel
- Fernandez Fernandez Raimundo
- Suarez Martinez Amancio
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 931, L 931, F 66, S 8, H PO 1265, I/A 8 (25/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-125-36
Empresa: FARMANORTE IBERLAN SL
Administrador Solidario
- Fernandez Fernandez Raimundo
- Muñiz Martin Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4285 , F 215, S 8, H BI 36771, I/A 4 (11/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-96-48
Empresa: IBERNORTE SA
Administrador Solidario
- Fernandez Fernandez Raimundo
- Muñiz Martin Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1905 , F 189, S 8, H BI 2822,A , I/ 13 (17/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-228-48
Empresa: TRANSPORTES RAPIDOS VIGO SAL
Consejero
- Alleres Panete Paulino
- Antunez Lago Jose Angel
- Fernandez Fernandez Raimundo
- Suarez Martinez Amancio
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 931, L 931, F 66, S 8, H PO 1265, I/A 7 (28/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-110-36
Empresa: GLOBAL IBERLAND GROUP SL
Administrador Solidario
- Fernandez Fernandez Raimundo
- Landin Ugarte Alfonso Maria
- Muñiz Martin Antonio
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4223 , F 172, S 8, H BI 35237, I/A 2 (16/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-38-48
Información de FERNANDEZ FERNANDEZ RAIMUNDO
Mostramos los datos de FERNANDEZ FERNANDEZ RAIMUNDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ FERNANDEZ RAIMUNDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos