SUAREZ MARTINEZ AMANCIO
Informe ejecutivo de SUAREZ MARTINEZ AMANCIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SUAREZ MARTINEZ AMANCIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTES RAPIDOS VIGO SL | Apoderado | 29/08/2023 | |
TRANSPORTES RAPIDOS VIGO SL | Administrador Mancomunado | 12/03/2020 | |
TRANSPORTES RAPIDOS VIGO SA | Secretario | 25/06/2013 | |
TRANSPORTES RAPIDOS VIGO SA | Consejero | 25/06/2013 |
VINCULACIONES DE SUAREZ MARTINEZ AMANCIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SUAREZ MARTINEZ AMANCIO
Empresa: TRANSPORTES RAPIDOS VIGO SL
Apoderado
- Suarez Martinez Amancio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 931, L 931, F 70, S 8, H PO 1265, I/A 11 (29/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-171-36
Empresa: TRANSPORTES RAPIDOS VIGO SL
Administrador Mancomunado
- Alleres Lagoa Daniel
- Cruz Lomba Victor
- Soliño Rodriguez Luis
- Suarez Martinez Amancio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 931, L 931, F 69, S 8, H PO 1265, I/A 10 (12/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-56-36
Empresa: TRANSPORTES RAPIDOS VIGO SL
Administrador Mancomunado
- Costas Alonso Jose Carlos
- Soliño Rodriguez Luis
- Suarez Martinez Amancio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 931, L 931, F 69, S 8, H PO 1265, I/A 10 (12/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-56-36
Empresa: TRANSPORTES RAPIDOS VIGO SL
Administrador Mancomunado
- Costas Alonso Jose Carlos
- Soliño Rodriguez Luis
- Suarez Martinez Amancio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 931, L 931, F 69, S 8, H PO 1265, I/A 9 (28/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-46-36
Empresa: TRANSPORTES RAPIDOS VIGO SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Alleres Panete Paulino
- Costas Alonso Jose Carlos
- Suarez Martinez Amancio
Presidente
Secretario
- Suarez Martinez Amancio
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 931, L 931, F 69, S 8, H PO 1265, I/A 9 (28/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-46-36
Empresa: TRANSPORTES RAPIDOS VIGO SAL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Alleres Panete Paulino
- Costas Alonso Jose Carlos
- Suarez Martinez Amancio
Presidente
Secretario
- Suarez Martinez Amancio
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 931, L 931, F 66, S 8, H PO 1265, I/A 8 (25/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-125-36
Empresa: TRANSPORTES RAPIDOS VIGO SAL
Consejero Delegado
Consejero
- Alleres Panete Paulino
- Antunez Lago Jose Angel
- Fernandez Fernandez Raimundo
- Suarez Martinez Amancio
Presidente
Secretario
- Suarez Martinez Amancio
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 931, L 931, F 66, S 8, H PO 1265, I/A 8 (25/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-125-36
Empresa: TRANSPORTES RAPIDOS VIGO SAL
Consejero
- Alleres Panete Paulino
- Antunez Lago Jose Angel
- Fernandez Fernandez Raimundo
- Suarez Martinez Amancio
Presidente
Secretario
- Suarez Martinez Amancio
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 931, L 931, F 66, S 8, H PO 1265, I/A 7 (28/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-110-36
Información de SUAREZ MARTINEZ AMANCIO
Mostramos los datos de SUAREZ MARTINEZ AMANCIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SUAREZ MARTINEZ AMANCIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos