COSTAS ALONSO JOSE CARLOS
Informe ejecutivo de COSTAS ALONSO JOSE CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE COSTAS ALONSO JOSE CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONTIGORURAL SL | Socio Unico | 26/04/2023 | |
CONTIGORURAL SL | Administrador Unico | 26/04/2023 | |
TRANSPORTES RAPIDOS VIGO SA | Vicepresidente | 25/06/2013 | |
TRANSPORTES RAPIDOS VIGO SA | Consejero | 25/06/2013 |
VINCULACIONES DE COSTAS ALONSO JOSE CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COSTAS ALONSO JOSE CARLOS
Empresa: CONTIGORURAL SL
Administrador Unico
- Costas Alonso Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4444, L 4444, F 175, S 8, H PO 71488, I/A 1 (26/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-85-36
Empresa: CONTIGORURAL SL
Socio Único
- Costas Alonso Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4444, L 4444, F 175, S 8, H PO 71488, I/A 1 (26/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-85-36
Empresa: TRANSPORTES RAPIDOS VIGO SL
Administrador Mancomunado
- Costas Alonso Jose Carlos
- Soliño Rodriguez Luis
- Suarez Martinez Amancio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 931, L 931, F 69, S 8, H PO 1265, I/A 10 (12/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-56-36
Empresa: TRANSPORTES RAPIDOS VIGO SL
Administrador Mancomunado
- Costas Alonso Jose Carlos
- Soliño Rodriguez Luis
- Suarez Martinez Amancio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 931, L 931, F 69, S 8, H PO 1265, I/A 9 (28/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-46-36
Empresa: TRANSPORTES RAPIDOS VIGO SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Alleres Panete Paulino
- Costas Alonso Jose Carlos
- Suarez Martinez Amancio
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Costas Alonso Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 931, L 931, F 69, S 8, H PO 1265, I/A 9 (28/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-46-36
Empresa: TRANSPORTES RAPIDOS VIGO SAL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Alleres Panete Paulino
- Costas Alonso Jose Carlos
- Suarez Martinez Amancio
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Costas Alonso Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 931, L 931, F 66, S 8, H PO 1265, I/A 8 (25/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-125-36
Información de COSTAS ALONSO JOSE CARLOS
Mostramos los datos de COSTAS ALONSO JOSE CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COSTAS ALONSO JOSE CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos