MUÑIZ MARTIN ANTONIO
Informe ejecutivo de MUÑIZ MARTIN ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MUÑIZ MARTIN ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FARMANORTE IBERLAN SL | Administrador Solidario | 11/05/2011 | |
IBERNORTE SA | Administrador Solidario | 17/11/2010 | |
GLOBAL IBERLAND GROUP SL | Liquidador | 16/02/2009 | 16/02/2009 |
GLOBAL IBERLAND GROUP SL | Administrador Solidario | 16/02/2009 | |
ORGANIZACION DE TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES SL | Administrador Unico | 04/02/2009 | |
ORGANIZACION DE TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES SL | Liquidador | 04/02/2009 | 04/02/2009 |
VINCULACIONES DE MUÑIZ MARTIN ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑIZ MARTIN ANTONIO
Empresa: FARMANORTE IBERLAN SL
Administrador Solidario
- Fernandez Fernandez Raimundo
- Muñiz Martin Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4285 , F 215, S 8, H BI 36771, I/A 4 (11/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-96-48
Empresa: IBERNORTE SA
Administrador Solidario
- Fernandez Fernandez Raimundo
- Muñiz Martin Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1905 , F 189, S 8, H BI 2822,A , I/ 13 (17/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-228-48
Empresa: GLOBAL IBERLAND GROUP SL
Liquidador
- Muñiz Martin Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4223 , F 172, S 8, H BI 35237, I/A 2 (16/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-38-48
Empresa: GLOBAL IBERLAND GROUP SL
Administrador Solidario
- Fernandez Fernandez Raimundo
- Landin Ugarte Alfonso Maria
- Muñiz Martin Antonio
Liquidador
- Muñiz Martin Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4223 , F 172, S 8, H BI 35237, I/A 2 (16/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-38-48
Liquidador
- Muñiz Martin Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4650 , F 216, S 8, H BI 45310, I/A 4 (04/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-33-48
Administrador Unico
- Muñiz Martin Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4650 , F 216, S 8, H BI 45310, I/A 4 (04/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-33-48
Información de MUÑIZ MARTIN ANTONIO
Mostramos los datos de MUÑIZ MARTIN ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑIZ MARTIN ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos