SELAND INTERNATIONAL SL - EXTINGUIDA
Municipio Urduliz
Provincia Bizkaia
Razón Social SELAND INTERNATIONAL SL
CIF B48157283
Actividad Confección de otras prendas de vestir y accesorios
Página Web www.seland.com
Nombres Anteriores
- SELAND SL
- SELAND SA
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Landin Ugarte Alfonso Maria
VINCULACIONES DE SELAND INTERNATIONAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SELAND INTERNATIONAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Landin Ugarte Alfonso Maria | Administrador Unico | 23/11/2017 | 08/02/2018 |
Solaun Abrisqueta Borja | Apoderado | 02/12/2011 | 08/02/2018 |
Solaun Abrisqueta Maria Cristina | Apoderado | 29/12/2011 | 08/02/2018 |
Landin Ugarte Alfonso Maria | Administrador Unico | 18/02/2011 | 23/11/2017 |
Solaun Abrisqueta Francisco De Borja | Apoderado | 02/12/2011 | |
Solaun Abrisqueta Maria Cristina | Apoderado | 02/12/2011 |
ACTOS BORME DE SELAND INTERNATIONAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1781 , F 35, S 8, H BI 13235, I/A 17 (08/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-34-48
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SELAND INTERNATIONAL SL
Nif:B48157283
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE BILBAO
Número:2
Juez / Ponente:OLGA AHEDO PEÑA
Fecha de Resolución:20/12/2017
Número Procedimiento Concursal:954/2017
Datos Registrales:
Tomo:
1781
Libro:
0
Folio:
35
Hoja:
8-13235
Inscripción:
17
Fecha Inscripción08/02/2018
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1781 , F 35, S 8, H BI 13235, I/A 17 (08/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-34-48
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SELAND INTERNATIONAL SL
Nif:B48157283
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE BILBAO
Número:2
Juez / Ponente:OLGA AHEDO PEÑA
Fecha de Resolución:20/12/2017
Número Procedimiento Concursal:954/2017
Datos Registrales:
Tomo:
1781
Libro:
0
Folio:
35
Hoja:
8-13235
Inscripción:
17
Fecha Inscripción08/02/2018
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1781 , F 35, S 8, H BI 13235, I/A 17 (08/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-34-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1781 , F 35, S 8, H BI 13235, I/A 16 (23/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-230-48
Empresa: SELAND SL
- Sociedades beneficiarias de la escisión: SELAND NEOPREN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1781 , F 34, S 8, H BI132135, I/A 15 (24/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-48-48
Empresa: SELAND SL
- Tenencia de valores en el extranjero , tenencia, gestión y administración de valores en el extranjero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1781 , F 34, S 8, H BI132135, I/A 15 (24/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-48-48
Empresa: SELAND SL
- SELAND INTERNATIONAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1781 , F 34, S 8, H BI132135, I/A 15 (24/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-48-48
Empresa: SELAND SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1781 , F 33, S 8, H BI132135, I/A 14 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-7-48
Empresa: SELAND SA
- Denominación y forma adoptada: SELAND SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1781 , F 33, S 8, H BI132135, I/A 14 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-7-48
Empresa: SELAND SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1403 , F 131, S 8, H BI 13235, I/A 13 (02/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-240-48