JUNQUERA GARCIA MARCELINO
Informe ejecutivo de JUNQUERA GARCIA MARCELINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE JUNQUERA GARCIA MARCELINO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ITE INTERNACIONAL SA | Consejero | 24/02/2010 | |
ITE INTERNACIONAL SA | Consejero Delegado | 24/02/2010 | |
TRANS-VALBONA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 03/02/2010 | |
TRANS-VALBONA SL | Consejero | 03/02/2010 | |
ITE TRANS SA | Presidente | 12/01/2010 | |
ITE TRANS SA | Consejero Delegado Mancomunado | 12/01/2010 | |
ITE TRANS SA | Consejero | 12/01/2010 |
VINCULACIONES DE JUNQUERA GARCIA MARCELINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JUNQUERA GARCIA MARCELINO
Empresa: ITE INTERNACIONAL SA
Consejero Delegado
- Junquera Garcia Marcelino
Consejero
- Junquera Garcia Marcelino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 421 , F 130, S 8, H NA009286, I/A00022 (24/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-46-31
Empresa: TRANS-VALBONA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Junquera Garcia Marcelino
Consejero
- Junquera Garcia Marcelino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2134 , F 35, S 8, H AS 1583, I/A 6 (03/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-31-33
Empresa: ITE TRANS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Balaña Echeverria Jorge
- Briñas Escudero Begoña
- Colado Braña Leonides
- Junquera Garcia Marcelino
Consejero
- Balaña Echeverria Jorge
- Briñas Escudero Begoña
- Colado Braña Leonides
- Junquera Garcia Marcelino
Presidente
- Junquera Garcia Marcelino
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 983 , F 74, S 8, H SS 317, I/A 10 (12/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-20
Información de JUNQUERA GARCIA MARCELINO
Mostramos los datos de JUNQUERA GARCIA MARCELINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JUNQUERA GARCIA MARCELINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos