BALAÑA ECHEVERRIA JORGE
Informe ejecutivo de BALAÑA ECHEVERRIA JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BALAÑA ECHEVERRIA JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ITE INTERNACIONAL SA | Consejero Delegado Mancomunado | 31/01/2012 | |
ITE INTERNACIONAL SA | Presidente | 31/01/2012 | |
ITE INTERNACIONAL SA | Consejero | 31/01/2012 |
VINCULACIONES DE BALAÑA ECHEVERRIA JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BALAÑA ECHEVERRIA JORGE
Empresa: ITE TRANS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Balaña Echeverria Jorge
- Briñas Escudero Begoña
- Colado Braña Leonides
Consejero
- Balaña Echeverria Jorge
- Briñas Escudero Begoña
- Colado Braña Leonides
Presidente
Secretario
- Balaña Echeverria Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 983 , F 74, S 8, H SS 317, I/A 11 (01/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-128-20
Empresa: ITE INTERNACIONAL SA
Consejero
- Balaña Echeverria Jorge
- Briñas Escudero Begoña
- Colado Braña Leonides
Presidente
- Balaña Echeverria Jorge
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 421 , F 131, S 8, H NA 9286, I/A 23 (31/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-30-31
Empresa: ITE INTERNACIONAL SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Balaña Echeverria Jorge
- Briñas Escudero Begoña
- Colado Braña Leonides
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 421 , F 131, S 8, H NA 9286, I/A 23 (31/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-30-31
Empresa: ITE INTERNACIONAL SA
Consejero Delegado
- Balaña Echeverria Jorge
- Briñas Escudero Begoña
- Colado Braña Leonides
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 421 , F 131, S 8, H NA 9286, I/A 23 (31/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-30-31
Empresa: ITE TRANS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Balaña Echeverria Jorge
- Briñas Escudero Begoña
- Colado Braña Leonides
Consejero
- Balaña Echeverria Jorge
- Briñas Escudero Begoña
- Colado Braña Leonides
Presidente
Secretario
- Balaña Echeverria Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 983 , F 74, S 8, H SS 317, I/A 10 (12/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-20
Empresa: ITE TRANS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Balaña Echeverria Jorge
- Briñas Escudero Begoña
- Colado Braña Leonides
- Junquera Garcia Marcelino
Consejero
- Balaña Echeverria Jorge
- Briñas Escudero Begoña
- Colado Braña Leonides
- Junquera Garcia Marcelino
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 983 , F 74, S 8, H SS 317, I/A 10 (12/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-20
Información de BALAÑA ECHEVERRIA JORGE
Mostramos los datos de BALAÑA ECHEVERRIA JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BALAÑA ECHEVERRIA JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos