ITE INTERNACIONAL SA
Dirección social Plaza Anzaran, 4
Código Postal 20301
Municipio Irun
Provincia Gipuzkoa
Razón Social ITE INTERNACIONAL SA
CIF A31154602
Capital Social 60200.0 Euros
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Teléfono 94 361 80 52
Órgano Administración Administradores solidarios
Presidente Balaña Echeverria Jorge
ORGANIGRAMA DE ITE INTERNACIONAL SA
VINCULACIONES DE ITE INTERNACIONAL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ITE INTERNACIONAL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Balaña Aramburu Jorge | Administrador Solidario | 24/03/2020 | |
Colado Braña Leonides | Administrador Solidario | 24/03/2020 | |
Balaña Echeverria Jorge | Consejero Delegado Mancomunado | 31/01/2012 | |
Balaña Echeverria Jorge | Presidente | 31/01/2012 | |
Balaña Echeverria Jorge | Consejero | 31/01/2012 | |
Briñas Escudero Begoña | Consejero Delegado Mancomunado | 31/01/2012 | |
Briñas Escudero Begoña | Consejero | 31/01/2012 | |
Colado Braña Leonides | Consejero Delegado Mancomunado | 31/01/2012 | |
Colado Braña Leonides | Secretario | 31/01/2012 | |
Colado Braña Leonides | Consejero | 31/01/2012 |
ACTOS BORME DE ITE INTERNACIONAL SA
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2610 , F 68, S 8, H SS 35551, I/A 4 (24/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-64-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2610 , F 68, S 8, H SS 35551, I/A 4 (24/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-64-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2610 , F 68, S 8, H SS 35551, I/A 3 (07/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-113-20
- EN LA PUBLICACION DEL BORME Nº 164 DE FECHA 29/08/13 (REF: 03805062013), POR ERROR SE OMITIO EL CESE DE TODOS LOS CONSEJEROS, A SABER, D. JORGE BALAÑA ECHEVERRIA, Dña. BEGOÑA BRIÑAS ESCUDERO Y LEONIDES COLADO BRAÑA, POR CAMBIO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION A ADMINISTRADORES SOLIDARIOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2610 , F 66, S 8, H SS 35551, I/A 2 (16/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-173-20
- NUEVA REDACCION DE ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2610 , F 66, S 8, H SS 35551, I/A 2 (16/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-164-20
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2610 , F 66, S 8, H SS 35551, I/A 2 (16/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-164-20
Capital Anterior: | 50.170,68 | Euros |
Aumento de capital: | 10.029,32 | Euros |
Capital Actual: | 60.200,00 | Euros |
Porcentaje: | 19,99 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2610 , F 66, S 8, H SS 35551, I/A 2 (16/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-164-20
Capital Anterior: | 60.200,00 | Euros |
Disminución de capital | 10.029,32 | Euros |
Capital Actual: | 50.170,68 | Euros |
Porcentaje: | 16,66 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2610 , F 66, S 8, H SS 35551, I/A 2 (16/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-164-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2610 , F 66, S 8, H SS 35551, I/A 2 (16/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-164-20
- PLAZA ANZARAN, Nº 4-5. (IRUN)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2610 , F 58, S 8, H SS 35551, I/A 1 (16/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-164-20