BRIÑAS ESCUDERO BEGOÑA
Informe ejecutivo de BRIÑAS ESCUDERO BEGOÑA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BRIÑAS ESCUDERO BEGOÑA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ITE INTERNACIONAL SA | Consejero Delegado Mancomunado | 31/01/2012 | |
ITE INTERNACIONAL SA | Consejero | 31/01/2012 |
VINCULACIONES DE BRIÑAS ESCUDERO BEGOÑA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BRIÑAS ESCUDERO BEGOÑA
Empresa: ITE TRANS SA
Administrador Solidario
- Briñas Escudero Begoña
- Colado Braña Leonides
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 983 , F 77, S 8, H SS 317, I/A 14 (24/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-64-20
Empresa: ITE INTERNACIONAL SA
Administrador Solidario
- Briñas Escudero Begoña
- Colado Braña Leonides
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2610 , F 68, S 8, H SS 35551, I/A 4 (24/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-64-20
Empresa: ITE TRANS SA
Administrador Solidario
- Briñas Escudero Begoña
- Colado Braña Leonides
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 983 , F 77, S 8, H SS 317, I/A 13 (07/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-113-20
Empresa: ITE INTERNACIONAL SA
Administrador Solidario
- Briñas Escudero Begoña
- Colado Braña Leonides
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2610 , F 68, S 8, H SS 35551, I/A 3 (07/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-113-20
Empresa: ITE INTERNACIONAL SA
Administrador Solidario
- Briñas Escudero Begoña
- Colado Braña Leonides
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2610 , F 66, S 8, H SS 35551, I/A 2 (16/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-164-20
Empresa: ITE TRANS SA
Administrador Solidario
- Briñas Escudero Begoña
- Colado Braña Leonides
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 983 , F 74, S 8, H SS 317, I/A 11 (01/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-128-20
Empresa: ITE TRANS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Balaña Echeverria Jorge
- Briñas Escudero Begoña
- Colado Braña Leonides
Consejero
- Balaña Echeverria Jorge
- Briñas Escudero Begoña
- Colado Braña Leonides
Presidente
- Briñas Escudero Begoña
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 983 , F 74, S 8, H SS 317, I/A 11 (01/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-128-20
Empresa: ITE INTERNACIONAL SA
Consejero
- Balaña Echeverria Jorge
- Briñas Escudero Begoña
- Colado Braña Leonides
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 421 , F 131, S 8, H NA 9286, I/A 23 (31/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-30-31
Empresa: ITE INTERNACIONAL SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Balaña Echeverria Jorge
- Briñas Escudero Begoña
- Colado Braña Leonides
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 421 , F 131, S 8, H NA 9286, I/A 23 (31/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-30-31
Empresa: ITE INTERNACIONAL SA
Consejero Delegado
- Balaña Echeverria Jorge
- Briñas Escudero Begoña
- Colado Braña Leonides
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 421 , F 131, S 8, H NA 9286, I/A 23 (31/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-30-31
VER MAS ACTOS
Información de BRIÑAS ESCUDERO BEGOÑA
Mostramos los datos de BRIÑAS ESCUDERO BEGOÑA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BRIÑAS ESCUDERO BEGOÑA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos