JOSEP LLUIS SIBILS ENSESA
Informe ejecutivo de JOSEP LLUIS SIBILS ENSESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JOSEP LLUIS SIBILS ENSESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SIBILS SA | Consejero | 19/09/2018 | |
SIBILS SA | Consejero Delegado Solidario | 09/08/2013 | |
SIBILS SA | Presidente | 09/08/2013 |
VINCULACIONES DE JOSEP LLUIS SIBILS ENSESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSEP LLUIS SIBILS ENSESA
Empresa: PIC ROM SL
Liquidador
- Josep Lluis Sibils Ensesa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2216 , F 217, S 8, H GI 7336, I/A 23 (17/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-81-17
Empresa: PIC ROM SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Carme Sibils Ensesa
- Elena Sibils Ensesa
- Josep Lluis Sibils Ensesa
- Xavier Sibils Ensesa
Consejero
- Carme Sibils Ensesa
- Elena Sibils Ensesa
- Josep Lluis Sibils Ensesa
- Xavier Sibils Ensesa
Liquidador
- Josep Lluis Sibils Ensesa
Presidente
- Josep Lluis Sibils Ensesa
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2216 , F 217, S 8, H GI 7336, I/A 23 (17/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-81-17
Empresa: SIBILS SA
Consejero Delegado Solidario
- Eva Sibils Mari
- Josep Lluis Sibils Ensesa
Consejero
- Eva Sibils Mari
- Fara Sibils Mari
- Josep Lluis Sibils Ensesa
- Maria Pilar Mari Pages
Presidente
- Josep Lluis Sibils Ensesa
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1464 , F 146, S 8, H GI 9085, I/A 30 (08/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-154-17
Empresa: SIBILS SA
Consejero Delegado Solidario
- Eva Sibils Mari
- Josep Lluis Sibils Ensesa
Consejero
- Eva Sibils Mari
- Fara Sibils Mari
- Josep Lluis Sibils Ensesa
- Maria Pilar Mari Pages
Presidente
- Josep Lluis Sibils Ensesa
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1464 , F 146, S 8, H GI 9085, I/A 28 (19/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-186-17
Empresa: PIC ROM SL
Presidente
- Josep Lluis Sibils Ensesa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2216 , F 217, S 8, H GI 7336, I/A 21 (16/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-139-17
Empresa: SIBILS SA
Consejero Delegado Solidario
- Eva Sibils Mari
- Josep Lluis Sibils Ensesa
Consejero
Presidente
- Josep Lluis Sibils Ensesa
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1464 , F 145, S 8, H GI 9085, I/A 26 (09/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-157-17
Empresa: PIC ROM SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Carme Sibils Ensesa
- Elena Sibils Ensesa
- Josep Lluis Sibils Ensesa
- Xavier Sibils Ensesa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2216 , F 216, S 8, H GI 7336, I/A 20 (05/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-157-17
Empresa: PIC ROM SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Carme Sibils Ensesa
- Elena Sibils Ensesa
- Josep Lluis Sibils Ensesa
- Xavier Sibils Ensesa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2216 , F 216, S 8, H GI 7336, I/A 20 (05/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-157-17
Información de JOSEP LLUIS SIBILS ENSESA
Mostramos los datos de JOSEP LLUIS SIBILS ENSESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSEP LLUIS SIBILS ENSESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos