MARIA PILAR MARI PAGES
Informe ejecutivo de MARIA PILAR MARI PAGES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARIA PILAR MARI PAGES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SIBILS SA | Consejero | 19/09/2018 | |
SIBILS SA | Secretario | 09/08/2013 |
VINCULACIONES DE MARIA PILAR MARI PAGES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIA PILAR MARI PAGES
Empresa: SIBILS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Eva Sibils Mari
- Fara Sibils Mari
- Josep Lluis Sibils Ensesa
- Maria Pilar Mari Pages
Presidente
Secretario
- Maria Pilar Mari Pages
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1464 , F 146, S 8, H GI 9085, I/A 30 (08/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-154-17
Empresa: SIBILS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Eva Sibils Mari
- Fara Sibils Mari
- Josep Lluis Sibils Ensesa
- Maria Pilar Mari Pages
Presidente
Secretario
- Maria Pilar Mari Pages
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1464 , F 146, S 8, H GI 9085, I/A 28 (19/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-186-17
Empresa: SIBILS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
- Maria Pilar Mari Pages
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1464 , F 145, S 8, H GI 9085, I/A 26 (09/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-157-17
Empresa: SIBILS SA
Consejero Delegado Solidario
- Maria Pilar Mari Pages
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1464 , F 145, S 8, H GI 9085, I/A 25 (05/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-201-17
Información de MARIA PILAR MARI PAGES
Mostramos los datos de MARIA PILAR MARI PAGES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIA PILAR MARI PAGES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos