FARA SIBILS MARI
Informe ejecutivo de FARA SIBILS MARI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FARA SIBILS MARI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SIBILS SA | Consejero | 09/08/2013 | |
SIBILS SA | Apoderado | 05/08/2010 | |
SIBILS SA | Apoderado Solidario | 01/06/2010 |
VINCULACIONES DE FARA SIBILS MARI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FARA SIBILS MARI
Empresa: SIBILS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Eva Sibils Mari
- Fara Sibils Mari
- Josep Lluis Sibils Ensesa
- Maria Pilar Mari Pages
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1464 , F 146, S 8, H GI 9085, I/A 30 (08/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-154-17
Empresa: SIBILS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Eva Sibils Mari
- Fara Sibils Mari
- Josep Lluis Sibils Ensesa
- Maria Pilar Mari Pages
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1464 , F 146, S 8, H GI 9085, I/A 28 (19/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-186-17
Empresa: SIBILS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1464 , F 145, S 8, H GI 9085, I/A 26 (09/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-157-17
Empresa: SIBILS SA
Apoderado
- Fara Sibils Mari
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1464 , F 145, S 8, H GI 9085, I/A 24 (05/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-157-17
Empresa: SIBILS SA
Apoderado Solidario
- Fara Sibils Mari
- Joel Sibils Mari
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1464 , F 145, S 8, H GI 9085, I/A 22 (01/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-110-17
Información de FARA SIBILS MARI
Mostramos los datos de FARA SIBILS MARI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FARA SIBILS MARI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos