JOEL SIBILS MARI
Informe ejecutivo de JOEL SIBILS MARI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JOEL SIBILS MARI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SIBILS SA | Apoderado | 05/08/2010 | |
SIBILS SA | Apoderado Solidario | 01/06/2010 | |
SIBILS SA | Consejero | 23/03/2010 |
VINCULACIONES DE JOEL SIBILS MARI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOEL SIBILS MARI
Empresa: SIBILS SA
Consejero
- Joel Sibils Mari
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1464 , F 146, S 8, H GI 9085, I/A 29 (21/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-41-17
Empresa: SIBILS SA
Consejero
- Joel Sibils Mari
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1464 , F 146, S 8, H GI 9085, I/A 27 (10/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-17
Empresa: SIBILS SA
Apoderado
- Joel Sibils Mari
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1464 , F 145, S 8, H GI 9085, I/A 23 (05/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-157-17
Empresa: SIBILS SA
Apoderado Solidario
- Fara Sibils Mari
- Joel Sibils Mari
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1464 , F 145, S 8, H GI 9085, I/A 22 (01/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-110-17
Empresa: SIBILS SA
Consejero Delegado Solidario
- Joel Sibils Mari
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1464 , F 145, S 8, H GI 9085, I/A 21 (11/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-98-17
Empresa: SIBILS SA
Consejero Delegado Solidario
- Joel Sibils Mari
Consejero
- Joel Sibils Mari
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 983 , F 225, S 8, H GI 9085, I/A 20 (23/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-62-17
Información de JOEL SIBILS MARI
Mostramos los datos de JOEL SIBILS MARI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOEL SIBILS MARI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos