PIC ROM SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Pla de L'Estany, 41
Código Postal 17244
Municipio Cassà de la Selva
Provincia Girona
Razón Social PIC ROM SL
CIF B17150244
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PIC ROM SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PIC ROM SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carme Sibils Ensesa | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 05/08/2010 | 17/04/2024 |
Carme Sibils Ensesa | Consejero | 17/04/2024 | |
Elena Sibils Ensesa | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 05/08/2010 | 17/04/2024 |
Elena Sibils Ensesa | Secretario | 17/04/2024 | |
Elena Sibils Ensesa | Consejero | 17/04/2024 | |
Josep Lluis Sibils Ensesa | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 05/08/2010 | 17/04/2024 |
Josep Lluis Sibils Ensesa | Presidente | 16/07/2014 | 17/04/2024 |
Josep Lluis Sibils Ensesa | Liquidador | 17/04/2024 | 17/04/2024 |
Josep Lluis Sibils Ensesa | Consejero | 17/04/2024 | |
Xavier Sibils Ensesa | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 05/08/2010 | 17/04/2024 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PIC ROM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2216 , F 217, S 8, H GI 7336, I/A 23 (17/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-81-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2216 , F 217, S 8, H GI 7336, I/A 23 (17/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-81-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2216 , F 217, S 8, H GI 7336, I/A 23 (17/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-81-17
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2216 , F 217, S 8, H GI 7336, I/A 23 (17/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-81-17
- Otras modificaciones estatutarias: Se modifica el quorum para la adopción de acuerdos de la Junta General
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2216 , F 217, S 8, H GI 7336, I/A 22 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-17
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2216 , F 217, S 8, H GI 7336, I/A 21 (16/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-139-17
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2216 , F 217, S 8, H GI 7336, I/A 21 (16/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-139-17
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-163-17
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-171-17
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2216 , F 216, S 8, H GI 7336, I/A 20 (05/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-157-17