INVESTA TRUSTEES NEW ZELAND LIMITED
Informe ejecutivo de INVESTA TRUSTEES NEW ZELAND LIMITED
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 12
CARGOS DE INVESTA TRUSTEES NEW ZELAND LIMITED
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EAGERYAK SL | Socio Unico | 02/08/2012 | |
LLAUQUEN SL | Socio Unico | 04/02/2011 |
VINCULACIONES DE INVESTA TRUSTEES NEW ZELAND LIMITED
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE INVESTA TRUSTEES NEW ZELAND LIMITED
Empresa: BEIGEFOX SL
Socio Único
- Investa Trustees New Zeland Limited
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30007 , F 139, S 8, H M 540061, I/A 1 (02/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-154-28
Empresa: PASTMOOSE SL
Socio Único
- Investa Trustees New Zeland Limited
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30007 , F 132, S 8, H M 540060, I/A 1 (02/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-154-28
Empresa: EAGERYAK SL
Socio Único
- Investa Trustees New Zeland Limited
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30007 , F 126, S 8, H M 540059, I/A 1 (02/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-154-28
Empresa: ABELARD INVESTMENT SL
Socio Único
- Investa Trustees New Zeland Limited
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29734 , F 147, S 8, H M 534957, I/A 1 (13/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-59-28
Empresa: FENYWELL INVESTMENTS SL
Socio Único
- Investa Trustees New Zeland Limited
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28925 , F 110, S 8, H M 520809, I/A 1 (09/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-118-28
Empresa: FONINSA INTERNACIONAL SL
Socio Único
- Investa Trustees New Zeland Limited
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28844 , F 17, S 8, H M 519378, I/A 1 (13/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-100-28
Empresa: TIBURTINA EUROPA SL
Socio Único
- Investa Trustees New Zeland Limited
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28609 , F 25, S 8, H M 515147, I/A 1 (03/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-51-28
Empresa: CASSIA INVESTA SL
Socio Único
- Investa Trustees New Zeland Limited
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28609 , F 17, S 8, H M 515146, I/A 1 (03/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-51-28
Empresa: FLAMINA INVERSIONES SL
Socio Único
- Investa Trustees New Zeland Limited
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28609 , F 9, S 8, H M 515145, I/A 1 (03/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-51-28
Empresa: AURELIA INVERSIONES SL
Socio Único
- Investa Trustees New Zeland Limited
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28609 , F 1, S 8, H M 515144, I/A 1 (03/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-51-28
VER MAS ACTOS
Información de INVESTA TRUSTEES NEW ZELAND LIMITED
Mostramos los datos de INVESTA TRUSTEES NEW ZELAND LIMITED que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de INVESTA TRUSTEES NEW ZELAND LIMITED, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos