FLAMINA INVERSIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Benet Mateu, 40
Código Postal 08034
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social FLAMINA INVERSIONES SL
CIF B86101789
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Intermediarios del comercio de productos diversos
Fecha de Constitución 25/02/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario TIERRASAT INTERNACIONAL SA
VINCULACIONES DE FLAMINA INVERSIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FLAMINA INVERSIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Pablo Agustin Rocca Diaz | Administrador Unico | 05/02/2013 | 19/04/2021 |
Pablo Agustin Rocca Diaz | Liquidador | 19/04/2021 | 19/04/2021 |
TIERRASAT INTERNACIONAL SA | Socio Unico | 13/09/2011 | 19/04/2021 |
Pipino Melian Victoria Belen | Administrador Unico | 03/03/2011 | 05/02/2013 |
Investa Trustees New Zeland Limited | Socio Unico | 03/03/2011 | 13/09/2011 |
ACTOS BORME DE FLAMINA INVERSIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43592 , F 34, S 8, H B 433007, I/A 5 (19/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43592 , F 34, S 8, H B 433007, I/A 5 (19/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43592 , F 34, S 8, H B 433007, I/A 5 (19/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-08
- (CNAE 4619) LA GESTION Y ADMINISTRACION DE VALORES REPRESENTATIVOS DE LOS FONDOS PROPIOS DE ENTIDADES NO RESIDENTES EN TERRITORIO ESPAÑOL, MEDIANTE LA CORRESPONDIENTE ORGANIZACION DE MEDIOS MATERIALES Y PERSONALES. ADEMAS..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43592 , F 33, S 8, H B 433007, I/A 4 (23/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-84-08
- CL BENET MATEU 40, OFICINA 28 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43592 , F 33, S 8, H B 433007, I/A 3 (05/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-32-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43592 , F 33, S 8, H B 433007, I/A 3 (05/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-32-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43592 , F 33, S 8, H B 433007, I/A 3 (05/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-32-08
- C/ MARUQES DE RISCAL 8 2º B (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28609 , F 10, S 8, H M 515145, I/A 2 (13/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-182-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28609 , F 10, S 8, H M 515145, I/A 2 (13/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-182-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28609 , F 9, S 8, H M 515145, I/A 1 (03/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-51-28