BEIGEFOX SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Benet Mateu, 40
Código Postal 08034
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social BEIGEFOX SL
CIF B86509387
Capital Social 39283.0 Euros
Actividad Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
Fecha de Constitución 16/07/2012
Órgano Administración Administrador único
Propietario Investa Trustees New Zeland Limited
VINCULACIONES DE BEIGEFOX SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BEIGEFOX SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVESTA TRUST SPAIN SL | Administrador Unico | 08/05/2013 | 09/02/2017 |
INVESTA TRUST SPAIN SL | Liquidador | 09/02/2017 | 09/02/2017 |
Investa Trustees New Zeland Limited | Socio Unico | 02/08/2012 | 09/02/2017 |
Rocca Diaz Pablo Agustin | REPR.143 RRM | 08/05/2013 | 09/02/2017 |
Rocca Diaz Pablo Agustin | REPR.143 RRM | 09/02/2017 | 09/02/2017 |
TIBURTINA EUROPA SL | Administrador Unico | 09/02/2017 | |
Pipino Melian Victoria Belen | Administrador Unico | 02/08/2012 | 08/05/2013 |
ACTOS BORME DE BEIGEFOX SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43750 , F 151, S 8, H B 437314, I/A 4 (09/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-34-08
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43750 , F 151, S 8, H B 437314, I/A 4 (09/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-34-08
Administrador Unico
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43750 , F 151, S 8, H B 437314, I/A 4 (09/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-34-08
- CAMBIO DE SOCIO UNICO, QUE PASA A SER "BROTHERHOOD,SRL"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43750 , F 151, S 8, H B 437314, I/A 3 (14/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-203-08
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 36.283,00 | Euros |
Capital Actual: | 39.283,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.209,43 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43750 , F 151, S 8, H B 437314, I/A 3 (14/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-203-08
- CL BENET MATEU NUMERO 40,OFICINA 28 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43750 , F 150, S 8, H B 437314, I/A 2 (08/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-92-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43750 , F 150, S 8, H B 437314, I/A 2 (08/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-92-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43750 , F 150, S 8, H B 437314, I/A 2 (08/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-92-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30007 , F 139, S 8, H M 540061, I/A 1 (02/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-154-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30007 , F 139, S 8, H M 540061, I/A 1 (02/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-154-28