FENYWELL INVESTMENTS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Benet Mateu, 40
Código Postal 08034
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social FENYWELL INVESTMENTS SL
CIF B86167517
Capital Social 733155.0 Euros
Fecha de Constitución 01/06/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario WELLFENY SL
VINCULACIONES DE FENYWELL INVESTMENTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FENYWELL INVESTMENTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVESTA TRUST SPAIN SL | Administrador Unico | 23/04/2013 | 28/03/2023 |
Pablo Agustin Rocca Diaz | Liquidador | 28/03/2023 | 28/03/2023 |
Rocca Diaz Pablo Agustin | REPR.143 RRM | 23/04/2013 | 28/03/2023 |
TIBURTINA EUROPA SL | Administrador Unico | 28/03/2023 | |
WELLFENY SL | Socio Unico | 06/07/2011 | 28/03/2023 |
Pipino Melian Victoria Belen | Administrador Unico | 09/06/2011 | 23/04/2013 |
Investa Trustees New Zeland Limited | Socio Unico | 09/06/2011 | 06/07/2011 |
ACTOS BORME DE FENYWELL INVESTMENTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43729 , F 36, S 8, H B 436683, I/A 5 (28/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-65-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43729 , F 36, S 8, H B 436683, I/A 5 (28/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-65-08
Administrador Unico
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43729 , F 36, S 8, H B 436683, I/A 5 (28/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-65-08
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 730.155,00 | Euros |
Capital Actual: | 733.155,00 | Euros |
Porcentaje: | 24.338,50 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43729 , F 35, S 8, H B 436683, I/A 4 (03/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-71-08
- CL BENET MATEU,40,OFICINA 28 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43729 , F 35, S 8, H B 436683, I/A 3 (23/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43729 , F 35, S 8, H B 436683, I/A 3 (23/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43729 , F 35, S 8, H B 436683, I/A 3 (23/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-08
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28925 , F 110, S 8, H M 520809, I/A 2 (06/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-138-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28925 , F 110, S 8, H M 520809, I/A 1 (09/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-118-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28925 , F 110, S 8, H M 520809, I/A 1 (09/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-118-28