INIESTA ALCARAZ JOSE MARIA
Informe ejecutivo de INIESTA ALCARAZ JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE INIESTA ALCARAZ JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL GATO SL | Apoderado Solidario | 20/12/2023 | |
INTERURBANA DE AUTOBUSES SA | Apoderado | 15/12/2023 | |
INTERURBANA DE AUTOBUSES SA | Apoderado Solidario | 23/12/2020 | |
INTERURBANA DE AUTOBUSES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/12/2020 |
VINCULACIONES DE INIESTA ALCARAZ JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE INIESTA ALCARAZ JOSE MARIA
Empresa: EL GATO SL
Apoderado Solidario
- Iniesta Alcaraz Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45951 , F 47, S 8, H M 100131, I/A 66 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-28
Empresa: INTERURBANA DE AUTOBUSES SA
Apoderado
- Iniesta Alcaraz Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45948 , F 108, S 8, H M 74275, I/A 104 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-242-28
Empresa: INTERURBANA DE AUTOBUSES SA
Apoderado Solidario
- Calderon Arevalo Laura
- Iniesta Alcaraz Jose Maria
- Isabel Alonso Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40989 , F 62, S 8, H M 74275, I/A 76 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-28
Empresa: INTERURBANA DE AUTOBUSES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Blaquez Rodrigo Miguel Angel
- Iniesta Alcaraz Jose Maria
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4506 , F 223, S 8, H M 74275, I/A 73 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-247-28
Información de INIESTA ALCARAZ JOSE MARIA
Mostramos los datos de INIESTA ALCARAZ JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de INIESTA ALCARAZ JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos