CALDERON AREVALO LAURA
Informe ejecutivo de CALDERON AREVALO LAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CALDERON AREVALO LAURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL GATO SL | Apoderado Solidario | 20/12/2023 | |
HEREDEROS DE J COLMENAREJO SA | Apoderado | 20/12/2023 | |
INTERURBANA DE AUTOBUSES SA | Apoderado | 15/12/2023 | |
EL GATO SL | Apoderado Solidario | 01/06/2021 | |
HEREDEROS DE J COLMENAREJO SA | Apoderado Solidario | 31/05/2021 | |
INTERURBANA DE AUTOBUSES SA | Apoderado Solidario | 31/05/2021 | |
INTERURBANA DE AUTOBUSES SA | Apoderado Solidario | 23/12/2020 | |
EL GATO SL | Apoderado | 14/12/2020 | |
HEREDEROS DE J COLMENAREJO SA | Apoderado | 04/12/2020 | |
EL GATO SL | Apoderado Solidario | 14/06/2018 |
VINCULACIONES DE CALDERON AREVALO LAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALDERON AREVALO LAURA
Empresa: HEREDEROS DE J COLMENAREJO SA
Apoderado
- Calderon Arevalo Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46106 , F 56, S 8, H M 21105, I/A 78 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-28
Empresa: EL GATO SL
Apoderado Solidario
- Calderon Arevalo Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45951 , F 49, S 8, H M 100131, I/A 67 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-28
Empresa: INTERURBANA DE AUTOBUSES SA
Apoderado
- Calderon Arevalo Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45948 , F 110, S 8, H M 74275, I/A 105 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-242-28
Empresa: EL GATO SL
Apoderado Solidario
- Calderon Arevalo Laura
- Isabel Alonso Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37647 , F 87, S 8, H M 100131, I/A 44 (01/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-107-28
Empresa: INTERURBANA DE AUTOBUSES SA
Apoderado Solidario
- Calderon Arevalo Laura
- Isabel Alonso Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40989 , F 69, S 8, H M 74275, I/A 82 (31/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-106-28
Empresa: HEREDEROS DE J COLMENAREJO SA
Apoderado Solidario
- Calderon Arevalo Laura
- Isabel Alonso Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33155 , F 101, S 8, H M 21105, I/A 54 (31/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-106-28
Empresa: INTERURBANA DE AUTOBUSES SA
Apoderado Solidario
- Calderon Arevalo Laura
- Iniesta Alcaraz Jose Maria
- Isabel Alonso Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40989 , F 62, S 8, H M 74275, I/A 76 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-28
Empresa: EL GATO SL
Apoderado
- Calderon Arevalo Laura
- Isabel Alonso Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37647 , F 83, S 8, H M 100131, I/A 40 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-28
Empresa: HEREDEROS DE J COLMENAREJO SA
Apoderado
- Calderon Arevalo Laura
- Isabel Alonso Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33155 , F 95, S 8, H M 21105, I/A 50 (04/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-28
Empresa: EL GATO SL
Apoderado Solidario
- Calderon Arevalo Laura
- Fernandez Martialay Paola
- Lopez Darriba Breogan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6137 , F 101, S 8, H M 100131, I/A 29 (14/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-118-28
Información de CALDERON AREVALO LAURA
Mostramos los datos de CALDERON AREVALO LAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALDERON AREVALO LAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos