LOPEZ DARRIBA BREOGAN
Informe ejecutivo de LOPEZ DARRIBA BREOGAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOPEZ DARRIBA BREOGAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL GATO SL | Apoderado Solidario | 14/06/2018 | |
INTERURBANA DE AUTOBUSES SA | Apoderado | 20/03/2013 |
VINCULACIONES DE LOPEZ DARRIBA BREOGAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ DARRIBA BREOGAN
Empresa: INTERURBANA DE AUTOBUSES SA
Apoderado Solidario
- Lopez Darriba Breogan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40989 , F 74, S 8, H M 74275, I/A 89 (19/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-98-28
Empresa: HEREDEROS DE J COLMENAREJO SA
Apoderado
- Lopez Darriba Breogan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33155 , F 104, S 8, H M 21105, I/A 60 (17/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-58-28
Empresa: EL GATO SL
Apoderado
- Lopez Darriba Breogan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37647 , F 88, S 8, H M 100131, I/A 47 (14/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-55-28
Empresa: INTERURBANA DE AUTOBUSES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Lopez Darriba Breogan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4506 , F 223, S 8, H M 74275, I/A 73 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-247-28
Empresa: EL GATO SL
Apoderado
- Blaquez Rodrigo Miguel Angel
- Lopez Darriba Breogan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37647 , F 75, S 8, H M 100131, I/A 34 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-28
Empresa: HEREDEROS DE J COLMENAREJO SA
Apoderado
- Blaquez Rodrigo Miguel Angel
- Lopez Darriba Breogan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33155 , F 91, S 8, H M 21105, I/A 47 (04/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-28
Empresa: EL GATO SL
Apoderado Solidario
- Calderon Arevalo Laura
- Fernandez Martialay Paola
- Lopez Darriba Breogan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6137 , F 101, S 8, H M 100131, I/A 29 (14/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-118-28
Empresa: HEREDEROS DE J COLMENAREJO SA
Apoderado
- Fernandez Martialay Paola
- Lopez Darriba Breogan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33155 , F 86, S 8, H M 21105, I/A 38 (24/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-188-28
Empresa: INTERURBANA DE AUTOBUSES SA
Apoderado
- Lopez Darriba Breogan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4506 , F 210, S 8, H M 74275, I/A 59 (20/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-60-28
Información de LOPEZ DARRIBA BREOGAN
Mostramos los datos de LOPEZ DARRIBA BREOGAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ DARRIBA BREOGAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos