ISABEL ALONSO MARIA
Informe ejecutivo de ISABEL ALONSO MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ISABEL ALONSO MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL GATO SL | Apoderado Solidario | 01/06/2021 | |
INTERURBANA DE AUTOBUSES SA | Apoderado Solidario | 31/05/2021 | |
HEREDEROS DE J COLMENAREJO SA | Apoderado Solidario | 31/05/2021 | |
INTERURBANA DE AUTOBUSES SA | Apoderado Solidario | 23/12/2020 | |
EL GATO SL | Apoderado | 14/12/2020 | |
HEREDEROS DE J COLMENAREJO SA | Apoderado | 04/12/2020 |
VINCULACIONES DE ISABEL ALONSO MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ISABEL ALONSO MARIA
Empresa: EL GATO SL
Apoderado Solidario
- Calderon Arevalo Laura
- Isabel Alonso Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37647 , F 87, S 8, H M 100131, I/A 44 (01/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-107-28
Empresa: INTERURBANA DE AUTOBUSES SA
Apoderado Solidario
- Calderon Arevalo Laura
- Isabel Alonso Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40989 , F 69, S 8, H M 74275, I/A 82 (31/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-106-28
Empresa: HEREDEROS DE J COLMENAREJO SA
Apoderado Solidario
- Calderon Arevalo Laura
- Isabel Alonso Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33155 , F 101, S 8, H M 21105, I/A 54 (31/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-106-28
Empresa: INTERURBANA DE AUTOBUSES SA
Apoderado Solidario
- Calderon Arevalo Laura
- Iniesta Alcaraz Jose Maria
- Isabel Alonso Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40989 , F 62, S 8, H M 74275, I/A 76 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-28
Empresa: EL GATO SL
Apoderado
- Calderon Arevalo Laura
- Isabel Alonso Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37647 , F 83, S 8, H M 100131, I/A 40 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-28
Empresa: HEREDEROS DE J COLMENAREJO SA
Apoderado
- Calderon Arevalo Laura
- Isabel Alonso Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33155 , F 95, S 8, H M 21105, I/A 50 (04/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-28
Información de ISABEL ALONSO MARIA
Mostramos los datos de ISABEL ALONSO MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ISABEL ALONSO MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos