GUERRERO LEON ANTONIO
Informe ejecutivo de GUERRERO LEON ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GUERRERO LEON ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEONGUERRE SL | Consejero | 09/05/2023 | |
CERVECERIAS LA MAR SL | Consejero | 09/05/2023 | |
MARISCOS EMILIO SL | Consejero | 09/05/2023 | |
VIA SAN JUAN SL | Administrador Unico | 09/02/2016 | |
VIA CLASSIC SL | Socio Unico | 01/02/2016 | |
VIA CLASSIC SL | Administrador Unico | 01/02/2016 |
VINCULACIONES DE GUERRERO LEON ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUERRERO LEON ANTONIO
Empresa: CERVECERIAS LA MAR SL
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1589 , F 199, S 8, H SE 9234,091800, I/ 11 (09/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-93-41
Empresa: LEONGUERRE SL
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3200 , F 64, S 8, H SE 12647, I/A 12 (09/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-93-41
Empresa: MARISCOS EMILIO SL
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1028, L 1, F 23, S 8, H SE 9228, I/A 9 (09/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-93-41
Empresa: VIA SAN JUAN SL
Administrador Unico
- Guerrero Leon Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3401 , F 9, S 8, H SE 47008, I/A 3 (09/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-41
Empresa: PARQUE SOLAR CAVALERI SRL
Administrador Unico
- Guerrero Leon Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5239 , F 131, S 8, H SE 86244, I/A 2 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-41
Empresa: PARQUE SOLAR CAVALERI SRL
Nuevo Socio Único
- Guerrero Leon Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5239 , F 131, S 8, H SE 86244, I/A 2 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-41
Empresa: FIGTREON SL
Liquidador Unico
- Guerrero Leon Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5782 , F 17, S 8, H SE 99419, I/A 3 (21/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-209-41
Empresa: FIGTREON SL
Administrador Unico
- Guerrero Leon Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5782 , F 17, S 8, H SE 99419, I/A 3 (21/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-209-41
Empresa: FIGTREON SL
Administrador Unico
- Guerrero Leon Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 782 , F 16, S 8, H SE 99419, I/A 1 (11/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-241-41
Empresa: MARISCOS EMILIO SL
Consejero
- Guerrero Leon Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1028, L 1, F 22, S 8, H SE 9228, I/A 7 (07/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-12-41
VER MAS ACTOS
Información de GUERRERO LEON ANTONIO
Mostramos los datos de GUERRERO LEON ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUERRERO LEON ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos