GUERRERO CAMARGO ANTONIO
Informe ejecutivo de GUERRERO CAMARGO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GUERRERO CAMARGO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEONGUERRE SL | Presidente | 09/05/2023 | |
CERVECERIAS LA MAR SL | Presidente | 09/05/2023 | |
LEONGUERRE SL | Consejero | 09/05/2023 | |
CERVECERIAS LA MAR SL | Consejero | 09/05/2023 | |
MARISCOS EMILIO SL | Presidente | 09/05/2023 | |
MARISCOS EMILIO SL | Consejero | 09/05/2023 |
VINCULACIONES DE GUERRERO CAMARGO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUERRERO CAMARGO ANTONIO
Empresa: CERVECERIAS LA MAR SL
Consejero
Presidente
- Guerrero Camargo Antonio
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1589 , F 199, S 8, H SE 9234,091800, I/ 11 (09/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-93-41
Empresa: CERVECERIAS LA MAR SL
Consejero
- Guerrero Camargo Antonio
- Guerrero Leon Carmen
- Guerrero Leon Emilio
- Guerrero Leon Encarnacion
- Guerrero Leon Maria Del Mar
Presidente
- Guerrero Camargo Antonio
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1589 , F 199, S 8, H SE 9234,091800, I/ 11 (09/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-93-41
Empresa: LEONGUERRE SL
Consejero
Presidente
- Guerrero Camargo Antonio
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3200 , F 64, S 8, H SE 12647, I/A 12 (09/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-93-41
Empresa: LEONGUERRE SL
Consejero
- Guerrero Camargo Antonio
- Guerrero Leon Carmen
- Guerrero Leon Emilio
- Guerrero Leon Encarnacion
- Guerrero Leon Maria Del Mar
Presidente
- Guerrero Camargo Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3200 , F 64, S 8, H SE 12647, I/A 12 (09/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-93-41
Empresa: MARISCOS EMILIO SL
Consejero
Presidente
- Guerrero Camargo Antonio
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1028, L 1, F 23, S 8, H SE 9228, I/A 9 (09/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-93-41
Empresa: MARISCOS EMILIO SL
Consejero
- Guerrero Camargo Antonio
- Guerrero Leon Carmen
- Guerrero Leon Emilio
- Guerrero Leon Encarnacion
- Guerrero Leon Maria Del Mar
Presidente
- Guerrero Camargo Antonio
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1028, L 1, F 23, S 8, H SE 9228, I/A 9 (09/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-93-41
Empresa: DUNKAN BULEVAR SL
Liquidador Unico
- Guerrero Camargo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2047 , F 103, S 8, H SE 20527, I/A 4 (11/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-41
Empresa: DUNKAN BULEVAR SL
Administrador Unico
- Guerrero Camargo Antonio
Liquidador Unico
- Guerrero Camargo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2047 , F 103, S 8, H SE 20527, I/A 4 (11/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-41
Empresa: DUNKAN BULEVAR SL
Administrador Unico
- Guerrero Camargo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2047 , F 101, S 8, H SE 20527, I/A 3 (13/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-57-41
Empresa: LEONGUERRE SL
Consejero
- Guerrero Camargo Antonio
- Guerrero Leon Antonio
- Guerrero Leon Carmen
- Guerrero Leon Emilio
- Guerrero Leon Encarnacion
- Guerrero Leon Maria Del Mar
Presidente
- Guerrero Camargo Antonio
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3200 , F 63, S 8, H SE 12647, I/A 9 (14/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-79-41
VER MAS ACTOS
Información de GUERRERO CAMARGO ANTONIO
Mostramos los datos de GUERRERO CAMARGO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUERRERO CAMARGO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos