GUERRERO LEON ENCARNACION
Informe ejecutivo de GUERRERO LEON ENCARNACION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GUERRERO LEON ENCARNACION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEONGUERRE SL | Consejero | 09/05/2023 | |
CERVECERIAS LA MAR SL | Consejero | 09/05/2023 | |
MARISCOS EMILIO SL | Secretario | 09/05/2023 | |
MARISCOS EMILIO SL | Consejero | 09/05/2023 | |
LEONGUERRE SL | Apoderado Solidario | 23/10/2019 | |
RENINSUR SL | Socio Unico | 11/10/2013 | |
RENINSUR SL | Administrador Unico | 11/10/2013 | |
MARISCOS EMILIO SL | Apoderado Mancomunado | 13/05/2013 | |
CERVECERIAS LA MAR SL | Apoderado Mancomunado | 13/05/2013 | |
LEONGUERRE SL | Apoderado Mancomunado | 14/04/2009 |
VINCULACIONES DE GUERRERO LEON ENCARNACION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUERRERO LEON ENCARNACION
Empresa: CERVECERIAS LA MAR SL
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1589 , F 199, S 8, H SE 9234,091800, I/ 11 (09/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-93-41
Empresa: CERVECERIAS LA MAR SL
Consejero
- Guerrero Camargo Antonio
- Guerrero Leon Carmen
- Guerrero Leon Emilio
- Guerrero Leon Encarnacion
- Guerrero Leon Maria Del Mar
Presidente
Secretario
- Guerrero Leon Encarnacion
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1589 , F 199, S 8, H SE 9234,091800, I/ 11 (09/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-93-41
Empresa: LEONGUERRE SL
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3200 , F 64, S 8, H SE 12647, I/A 12 (09/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-93-41
Empresa: LEONGUERRE SL
Consejero
- Guerrero Camargo Antonio
- Guerrero Leon Carmen
- Guerrero Leon Emilio
- Guerrero Leon Encarnacion
- Guerrero Leon Maria Del Mar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3200 , F 64, S 8, H SE 12647, I/A 12 (09/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-93-41
Empresa: MARISCOS EMILIO SL
Consejero
Presidente
Secretario
- Guerrero Leon Encarnacion
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1028, L 1, F 23, S 8, H SE 9228, I/A 9 (09/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-93-41
Empresa: MARISCOS EMILIO SL
Consejero
- Guerrero Camargo Antonio
- Guerrero Leon Carmen
- Guerrero Leon Emilio
- Guerrero Leon Encarnacion
- Guerrero Leon Maria Del Mar
Presidente
Secretario
- Guerrero Leon Encarnacion
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1028, L 1, F 23, S 8, H SE 9228, I/A 9 (09/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-93-41
Empresa: RENINSUR SL
Administrador Unico
- Guerrero Leon Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5214 , F 89, S 8, H SE 17351, I/A 12 (30/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-214-41
Empresa: LEONGUERRE SL
Apoderado Solidario
- Guerrero Leon Carmen
- Guerrero Leon Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3200 , F 64, S 8, H SE 12647, I/A 11 (23/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-210-41
Empresa: RENINSUR SL
Administrador Unico
- Guerrero Leon Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1905 , F 20, S 8, H SE 17351, I/A 10 (11/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-201-41
Empresa: RENINSUR SL
Administrador Solidario
- Guerrero Leon Encarnacion
- Guerrero Leon Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1905 , F 20, S 8, H SE 17351, I/A 10 (11/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-201-41
VER MAS ACTOS
Información de GUERRERO LEON ENCARNACION
Mostramos los datos de GUERRERO LEON ENCARNACION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUERRERO LEON ENCARNACION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos