FIGTREON SL - EXTINGUIDA
Dirección social AUTOV SEVILLA-MAIRENA DEL ALJARAFE S/N - PARQUE CO
Código Postal 41920
Municipio San Juan de Aznalfarache
Provincia Sevilla
Razón Social FIGTREON SL
CIF B90105966
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 03/12/2013
Órgano Administración Administrador único
Propietario Antonio Guerrero Leon
VINCULACIONES DE FIGTREON SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FIGTREON SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Antonio Guerrero Leon | Socio Unico | 27/03/2014 | 21/10/2014 |
Guerrero Leon Antonio | Liquidador Unico | 21/10/2014 | 21/10/2014 |
Guerrero Leon Antonio | Administrador Unico | 11/12/2013 | 21/10/2014 |
ACTOS BORME DE FIGTREON SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5782 , F 17, S 8, H SE 99419, I/A 3 (21/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-209-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5782 , F 17, S 8, H SE 99419, I/A 3 (21/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-209-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5782 , F 17, S 8, H SE 99419, I/A 3 (21/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-209-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5782 , F 17, S 8, H SE 99419, I/A 3 (21/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-209-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5782 , F 17, S 8, H SE 99419, I/A 3 (21/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-209-41
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5782 , F 17, S 8, H SE 99419, I/A 2 (27/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-66-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 782 , F 16, S 8, H SE 99419, I/A 1 (11/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-241-41
Dirección:AUTOV SEVILLA-MAIRENA DEL ALJARAFE S/N - PARQUE CO (SAN JUAN DE AZNALFARACHE
Comienzo de operaciones:03/12/13
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Actividades inmobiliarias: en concreto la promoción, adquisición, administración, arrendamiento y explotación de bienes inmuebles.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 782 , F 16, S 8, H SE 99419, I/A 1 (11/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-241-41