GONZALEZ SENOVILLA PEDRO
Informe ejecutivo de GONZALEZ SENOVILLA PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GONZALEZ SENOVILLA PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO FINANCIERO ALMAGRO SA | Administrador Solidario | 06/06/2022 | |
ALMAGRO ASESORAMIENTO FINANCIERO SA | Administrador Solidario | 21/09/2009 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ SENOVILLA PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ SENOVILLA PEDRO
Empresa: PROYECTOS TERROCA SL
Liquidador
- Gonzalez Senovilla Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 229138, I/A 4 (04/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-28
Empresa: PROYECTOS TERROCA SL
Administrador Unico
- Gonzalez Senovilla Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 229138, I/A 4 (04/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-28
Empresa: INVERSIONES FINANCIERAS PEPES SIL SA
Consejero
- Gonzalez Senovilla Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37078 , F 103, S 8, H M 287260, I/A 35 (25/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-86-28
Empresa: ALMAGRO ASESORAMIENTO FINANCIERO SA
Administrador Solidario
- Gonzalez Senovilla Pedro
- Mora Martin Concepcion
- Ramos Sobrino Blanca
- Serrada Martinez De Pinillos Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8198 , F 148, S 8, H M 132276, I/A 11 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-28
Empresa: GRUPO FINANCIERO ALMAGRO SA
Administrador Solidario
- Gonzalez Senovilla Pedro
- Ramos Sobrino Blanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5940 , F 140, S 8, H M 97173, I/A 24 (06/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-111-28
Empresa: GRUPO FINANCIERO ALMAGRO SA
Administrador Solidario
- Gonzalez Senovilla Pedro
- Ramos Sobrino Blanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5940 , F 139, S 8, H M 97173, I/A 23 (23/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-28
Empresa: INVERSIONES FINANCIERAS PEPES SICAV
Consejero
- De La Iglesia Garcia Guerrero Javier
- De La Iglesia Garcia Guerrero Pablo
- Gonzalez Senovilla Pedro
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37078 , F 100, S 8, H M 287260, I/A 32 (31/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-172-28
Empresa: CARTERA DE INVERSIONES SOMOSAGUAS SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Senovilla Pedro
- Postigo Silva Jorge
- Ramiro Regueira Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15398 , F 84, S 8, H M 258451, I/A 3 (28/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-28
Empresa: ALMAGRO 2004 CAPITAL SICAV
Apoderado
- BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA D
- Gonzalez Senovilla Pedro
- Ybarra Ybarra Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33500 , F 220, S 8, H M 357157, I/A 20 (03/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-195-28
Empresa: ALMAGRO ASESORAMIENTO FINANCIERO SA
Administrador Solidario
- Gonzalez Senovilla Pedro
- Mora Martin Concepcion
- Ramos Sobrino Blanca
- Serrada Martinez De Pinillos Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8198 , F 148, S 8, H M 132276, I/A 9 (02/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-30-28
VER MAS ACTOS
Información de GONZALEZ SENOVILLA PEDRO
Mostramos los datos de GONZALEZ SENOVILLA PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ SENOVILLA PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos