RAMOS SOBRINO BLANCA
Informe ejecutivo de RAMOS SOBRINO BLANCA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RAMOS SOBRINO BLANCA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO FINANCIERO ALMAGRO SA | Administrador Solidario | 06/06/2022 | |
ALMAGRO ASESORAMIENTO FINANCIERO SA | Administrador Solidario | 16/01/2013 |
VINCULACIONES DE RAMOS SOBRINO BLANCA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMOS SOBRINO BLANCA
Empresa: ALMAGRO ASESORAMIENTO FINANCIERO SA
Administrador Solidario
- Gonzalez Senovilla Pedro
- Mora Martin Concepcion
- Ramos Sobrino Blanca
- Serrada Martinez De Pinillos Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8198 , F 148, S 8, H M 132276, I/A 11 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-28
Empresa: GRUPO FINANCIERO ALMAGRO SA
Administrador Solidario
- Gonzalez Senovilla Pedro
- Ramos Sobrino Blanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5940 , F 140, S 8, H M 97173, I/A 24 (06/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-111-28
Empresa: GRUPO FINANCIERO ALMAGRO SA
Administrador Unico
- Ramos Sobrino Blanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5940 , F 140, S 8, H M 97173, I/A 24 (06/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-111-28
Empresa: GRUPO FINANCIERO ALMAGRO SA
Administrador Unico
- Ramos Sobrino Blanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5940 , F 139, S 8, H M 97173, I/A 23 (23/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-28
Empresa: GRUPO FINANCIERO ALMAGRO SA
Administrador Solidario
- Gonzalez Senovilla Pedro
- Ramos Sobrino Blanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5940 , F 139, S 8, H M 97173, I/A 23 (23/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-28
Empresa: ALMAGRO ASESORAMIENTO FINANCIERO SA
Administrador Solidario
- Gonzalez Senovilla Pedro
- Mora Martin Concepcion
- Ramos Sobrino Blanca
- Serrada Martinez De Pinillos Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8198 , F 148, S 8, H M 132276, I/A 9 (02/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-30-28
Empresa: GRUPO FINANCIERO ALMAGRO SA
Administrador Solidario
- Gonzalez Senovilla Pedro
- Ramos Sobrino Blanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5940 , F 138, S 8, H M 97173, I/A 20 (09/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-239-28
Empresa: ALMAGRO ASESORAMIENTO FINANCIERO SA
Administrador Solidario
- Ramos Sobrino Blanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8198 , F 147, S 8, H M 132276, I/A 8 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-28
Empresa: GRUPO FINANCIERO ALMAGRO SA
Administrador Solidario
- Gonzalez Senovilla Pedro
- Ramos Sobrino Blanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5940 , F 137, S 8, H M 97173, I/A 18 (04/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-12-28
Información de RAMOS SOBRINO BLANCA
Mostramos los datos de RAMOS SOBRINO BLANCA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMOS SOBRINO BLANCA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos