SERRADA MARTINEZ DE PINILLOS PILAR
Informe ejecutivo de SERRADA MARTINEZ DE PINILLOS PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SERRADA MARTINEZ DE PINILLOS PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALMAGRO ASESORAMIENTO FINANCIERO SA | Administrador Solidario | 21/09/2009 |
VINCULACIONES DE SERRADA MARTINEZ DE PINILLOS PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERRADA MARTINEZ DE PINILLOS PILAR
Empresa: ALMAGRO ASESORAMIENTO FINANCIERO SA
Administrador Solidario
- Gonzalez Senovilla Pedro
- Mora Martin Concepcion
- Ramos Sobrino Blanca
- Serrada Martinez De Pinillos Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8198 , F 148, S 8, H M 132276, I/A 11 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-28
Empresa: JOPIMAR SL
Liquidador
- Serrada Martinez De Pinillos Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20463 , F 187, S 8, H M 74522, I/A 13 (31/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-26-28
Empresa: JOPIMAR SL
Administrador Unico
- Serrada Martinez De Pinillos Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20463 , F 187, S 8, H M 74522, I/A 13 (31/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-26-28
Empresa: ALMAGRO ASESORAMIENTO FINANCIERO SA
Administrador Solidario
- Gonzalez Senovilla Pedro
- Mora Martin Concepcion
- Ramos Sobrino Blanca
- Serrada Martinez De Pinillos Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8198 , F 148, S 8, H M 132276, I/A 9 (02/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-30-28
Empresa: ALMAGRO ASESORAMIENTO FINANCIERO SA
Administrador Solidario
- Gonzalez Senovilla Pedro
- Mora Martin Concepcion
- Serrada Martinez De Pinillos Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8198 , F 147, S 8, H M 132276, I/A 8 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-28
Empresa: ALMAGRO ASESORAMIENTO FINANCIERO SA
Administrador Solidario
- Gonzalez Senovilla Pedro
- Maseda Garcia Jose Luis
- Mora Martin Concepcion
- Serrada Martinez De Pinillos Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8198 , F 147, S 8, H M 132276, I/A 7 (21/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-189-28
Información de SERRADA MARTINEZ DE PINILLOS PILAR
Mostramos los datos de SERRADA MARTINEZ DE PINILLOS PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERRADA MARTINEZ DE PINILLOS PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos