DE LA IGLESIA GARCIA GUERRERO JAVIER
Informe ejecutivo de DE LA IGLESIA GARCIA GUERRERO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DE LA IGLESIA GARCIA GUERRERO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES FINANCIERAS PEPES SIL SA | Presidente | 09/08/2017 | |
INVERSIONES FINANCIERAS PEPES SIL SA | Consejero | 24/06/2011 |
VINCULACIONES DE DE LA IGLESIA GARCIA GUERRERO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LA IGLESIA GARCIA GUERRERO JAVIER
Empresa: INVERSIONES FINANCIERAS PEPES SICAV
Consejero
- De La Iglesia Garcia Guerrero Javier
- De La Iglesia Garcia Guerrero Pablo
- Gonzalez Senovilla Pedro
Presidente
- De La Iglesia Garcia Guerrero Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37078 , F 100, S 8, H M 287260, I/A 32 (31/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-172-28
Empresa: INVERSIONES FINANCIERAS PEPES SICAV
Presidente
- De La Iglesia Garcia Guerrero Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16813 , F 103, S 8, H M 287260, I/A 29 (09/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-162-28
Empresa: INVERSIONES FINANCIERAS PEPES SICAV
Auditor
Consejero
- De La Iglesia Garcia Guerrero Javier
- De La Iglesia Garcia Guerrero Pablo
- De La Iglesia Martinez Jose Maria
- Garcia Guerrero Gueffier Lidia
- Gonzalez Senovilla Pedro
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16813 , F 102, S 8, H M 287260, I/A 26 (21/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-122-28
Empresa: INVERSIONES FINANCIERAS PEPES SICAV
Consejero
- De La Iglesia Garcia Guerrero Javier
- De La Iglesia Garcia Guerrero Pablo
- De La Iglesia Martinez Jose Maria
- Garcia Guerrero Gueffier Lidia
- Gonzalez Senovilla Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16813 , F 100, S 8, H M 287260, I/A 20 (24/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-128-28
Información de DE LA IGLESIA GARCIA GUERRERO JAVIER
Mostramos los datos de DE LA IGLESIA GARCIA GUERRERO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LA IGLESIA GARCIA GUERRERO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos