GONZALEZ NADAL MARTA SILVIA
Informe ejecutivo de GONZALEZ NADAL MARTA SILVIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GONZALEZ NADAL MARTA SILVIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TOJEIRO HERMANOS INDUSTRIAL SL | Consejero Delegado Solidario | 26/10/2020 | |
TOJEIRO HERMANOS INDUSTRIAL SL | Consejero | 26/10/2020 | |
TOJEIRO HERMANOS SL | Consejero Delegado Solidario | 26/10/2020 | |
TOJEIRO HERMANOS SL | Consejero | 26/10/2020 | |
RIALOURA SL | Secretario | 29/06/2011 | |
RIALOURA SL | Consejero | 29/06/2011 | |
CAMPO FORESTAL SL | Secretario | 29/06/2011 | |
CAMPO FORESTAL SL | Apoderado | 14/01/2011 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ NADAL MARTA SILVIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ NADAL MARTA SILVIA
Empresa: TOJEIRO HERMANOS SL
Consejero Delegado Solidario
- Gonzalez Nadal Marta Silvia
- Tojeiro Fernandez Lara
- Valle Tojeiro Miguel
Consejero
- Gonzalez Nadal Marta Silvia
- Tojeiro Fernandez Lara
- Valle Tojeiro Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1055 , F 154, S 8, H C 4509, I/A 14 (26/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-213-15
Empresa: TOJEIRO HERMANOS INDUSTRIAL SL
Consejero Delegado Solidario
- Gonzalez Nadal Marta Silvia
- Tojeiro Fernandez Lara
- Valle Tojeiro Miguel
Consejero
- Gonzalez Nadal Marta Silvia
- Tojeiro Fernandez Lara
- Valle Tojeiro Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3723 , F 72, S 8, H C 59708, I/A 3 (26/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-213-15
Empresa: DAS RONDAS SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2441 , F 157, S 8, H C 3069, I/A 8 (01/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-152-15
Empresa: GALPARQUET SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3566 , F 191, S 8, H C 21627, I/A 60 (27/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-4-15
Empresa: RECHAPADOS DEL EUME SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2666 , F 155, S 8, H C 24210, I/A 43 (27/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-4-15
Empresa: GALPARQUET SA
Consejero Delegado
Consejero
- Diaz Arnau Jose Carlos
- Gonzalez Nadal Marta Silvia
- Tojeiro Peleteiro Roberto
- Tojeiro Rego Jose Manuel
- Valle Ameijidez Emilio
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3070 , F 225, S 8, H C 21627, I/A 57 (05/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-155-15
Empresa: RECHAPADOS DEL EUME SA
Consejero Delegado
Consejero
- Diaz Arnau Jose Carlos
- Gonzalez Nadal Marta Silvia
- Tojeiro Peleteiro Roberto
- Tojeiro Rego Jose Manuel
- Valle Ameijidez Emilio
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2666 , F 155, S 8, H C 24210, I/A 40 (05/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-155-15
Empresa: DAS RONDAS SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2441 , F 156, S 8, H C 3069, I/A 7 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-27-15
Empresa: DAS RONDAS SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2441 , F 156, S 8, H C 3069, I/A 7 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-27-15
Empresa: GALLEGA DE CONTRACHAPADOS SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2324 , F 138, S 8, H C 24212, I/A 17 (23/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-84-15
VER MAS ACTOS
Información de GONZALEZ NADAL MARTA SILVIA
Mostramos los datos de GONZALEZ NADAL MARTA SILVIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ NADAL MARTA SILVIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos