VAZQUEZ BELLO MARIA TERESA
Informe ejecutivo de VAZQUEZ BELLO MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VAZQUEZ BELLO MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LAS JUBIAS SL | Consejero | 23/09/2019 | |
DAS RONDAS SL | Consejero | 01/08/2019 |
VINCULACIONES DE VAZQUEZ BELLO MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAZQUEZ BELLO MARIA TERESA
Empresa: LAS JUBIAS SL
Apoderado
- Amado Tenreiro Juan
- Perez Velasco Bruno
- Vazquez Bello Maria Teresa
- Vazquez Silva Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2181 , F 56, S 8, H C 9246,5ª , I/ 12 (24/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-47-15
Empresa: DAS RONDAS SL
Apoderado
- Perez Velasco Bruno
- Vazquez Bello Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2441 , F 158, S 8, H C 3069, I/A 11 (23/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-47-15
Empresa: DAS RONDAS SL
Apoderado
- Vazquez Bello Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2441 , F 157, S 8, H C 3069, I/A 9 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-222-15
Empresa: LAS JUBIAS SL
Apoderado
- Vazquez Bello Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2181 , F 56, S 8, H C 9246,5ª , I/ 9 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-222-15
Empresa: LAS JUBIAS SL
Consejero Delegado
Consejero
- RIO LANDRO SL
- SERVIREGUN SL
- Tojeiro Rodriguez Roberto Jose
- Vazquez Bello Maria Teresa
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1352 , F 27, S 8, H C 9246,5ª , I/ 8 (23/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-187-15
Empresa: DAS RONDAS SL
Consejero Delegado
Consejero
- FONDOS SERVITOVA SL
- RIALOURA SL
- ROUPAR DE GESTION SL
- Vazquez Bello Maria Teresa
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2441 , F 157, S 8, H C 3069, I/A 8 (01/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-152-15
Empresa: DAS RONDAS SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2441 , F 157, S 8, H C 3069, I/A 8 (01/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-152-15
Empresa: DAS RONDAS SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2441 , F 156, S 8, H C 3069, I/A 7 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-27-15
Empresa: DAS RONDAS SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2441 , F 156, S 8, H C 3069, I/A 7 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-27-15
Información de VAZQUEZ BELLO MARIA TERESA
Mostramos los datos de VAZQUEZ BELLO MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAZQUEZ BELLO MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos