DUPLA FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de DUPLA FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DUPLA FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LAS JUBIAS SL | Consejero | 02/02/2016 | 23/09/2019 |
DAS RONDAS SL | Consejero | 01/02/2016 | 01/08/2019 |
DAS RONDAS SL | Secretario | 01/02/2016 | |
CARRO PARAMO ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS SL | Vicepresidente | 05/11/2013 | |
CARRO PARAMO ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS SL | Consejero | 05/11/2013 |
VINCULACIONES DE DUPLA FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DUPLA FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN
Empresa: LAS JUBIAS SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Dupla Fernandez Maria Del Carmen
- FONDOS SERVITOVA SL
- FONDOS TELLA SL
- INVERSIONES MACENDA SL
- RIO LANDRO SL
- Rodriguez Mendez Celsa
- Tojeiro Rodriguez Roberto Jose
- Vazquez Silva Luis
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1352 , F 27, S 8, H C 9246,5ª , I/ 8 (23/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-187-15
Empresa: DAS RONDAS SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2441 , F 157, S 8, H C 3069, I/A 8 (01/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-152-15
Empresa: LAS JUBIAS SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Dupla Fernandez Maria Del Carmen
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1352 , F 27, S 8, H C 9246,5& , I/ 7 (02/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-27-15
Empresa: DAS RONDAS SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2441 , F 156, S 8, H C 3069, I/A 7 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-27-15
Empresa: DAS RONDAS SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
- Dupla Fernandez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2441 , F 156, S 8, H C 3069, I/A 7 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-27-15
Consejero
- Carro Paramo Salustiano
- Dupla Fernandez Maria Del Carmen
Presidente
Vicepresidente
- Dupla Fernandez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2202 , F 67, S 8, H C 21317, I/A 10 (05/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-217-15
Información de DUPLA FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de DUPLA FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DUPLA FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos