FERNANDEZ ORTEGA FE
Informe ejecutivo de FERNANDEZ ORTEGA FE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 18
Empresas activas: 18
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FERNANDEZ ORTEGA FE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IMPREGNACIONES MELAMINICAS GALLEGAS SA | Consejero | 01/08/2023 | |
CALERAS DE MOECHE SA | Consejero | 01/08/2023 | |
FORESTAL DEL ATLANTICO SA | Consejero | 01/08/2023 | |
INDUSTRIAS DEL TABLERO SA | Consejero | 27/07/2023 | |
UNION DE EMPRESAS MADERERAS SA | Consejero | 27/07/2023 | |
TOJEIRO HERMANOS INDUSTRIAL SL | Consejero | 21/07/2020 | |
HIPERMERCADOS Y ECONOMATOS SA | Consejero | 13/07/2020 | |
EZEQUIEL ARRIBAS SA | Consejero | 13/07/2020 | |
MOUNTAIN VIEW INVEST SL | Consejero | 22/08/2019 | |
RIO LANDRO SL | Presidente | 11/07/2018 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE FERNANDEZ ORTEGA FE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ ORTEGA FE
Empresa: FORESTAL DEL ATLANTICO SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2819 , F 117, S 8, H C 5225, I/A 73 (01/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-150-15
Empresa: FORESTAL DEL ATLANTICO SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2819 , F 117, S 8, H C 5225, I/A 73 (01/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-150-15
Empresa: CALERAS DE MOECHE SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3517 , F 126, S 8, H C 4481, I/A 29 (01/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-150-15
Empresa: CALERAS DE MOECHE SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3517 , F 126, S 8, H C 4481, I/A 29 (01/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-150-15
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2280 , F 39, S 8, H C 6723, I/A 60 (01/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-150-15
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2280 , F 39, S 8, H C 6723, I/A 60 (01/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-150-15
Empresa: INDUSTRIAS DEL TABLERO SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2232 , F 102, S 8, H C 6691, I/A 67 (27/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-149-15
Empresa: INDUSTRIAS DEL TABLERO SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2232 , F 102, S 8, H C 6691, I/A 67 (27/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-149-15
Empresa: UNION DE EMPRESAS MADERERAS SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3504 , F 217, S 8, H C 6679, I/A 78 (27/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-149-15
Empresa: UNION DE EMPRESAS MADERERAS SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3504 , F 217, S 8, H C 6679, I/A 78 (27/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-149-15
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDEZ ORTEGA FE
Mostramos los datos de FERNANDEZ ORTEGA FE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ ORTEGA FE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos