GONZALEZ LUCAS JAIME
Informe ejecutivo de GONZALEZ LUCAS JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GONZALEZ LUCAS JAIME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO PROMOTOR SALMANTINO SA | Apoderado | 20/10/2016 | |
RADIO LA VOZ DE SALAMANCA SL | Apoderado | 20/10/2016 | |
TRIBUNA UNIVERSITARIA SL | Apoderado | 20/10/2016 | |
INFORMACION Y CONTROL DE PUBLICACIONES SA | Representante | 22/11/2012 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ LUCAS JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ LUCAS JAIME
Consejero
Representante
- Alonso Aranegui Ramon
- De Yarza Lopez-madrazo Fernando
- Gonzalez Lucas Jaime
- Martin-moreno Carnero Juan-manuel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37440 , F 200, S 8, H M 119071, I/A 86 (02/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-6-28
Consejero
- Aede Asociacion De Editores De Diarios Españoles
- Asociacion De Revistas De Informacion
- Asociacion Española De Anunciantes
- Casado Rossi Agustin
- Coneqtia Asociacion De Prensa Profesional Y Conten
- EDICIONES CONDE NAST SA
- Falantes Estevez Juan Carlos
- G Y J ESPAÑA EDICIONES SL
- Gomez Lagares Juan Jose
- Gonzalez Romero Francisco
- GRUPO PROMOTOR SALMANTINO SA
- Juan Loshuertos Joan
- MCCANN ERICKSON SA
- PUBLICACIONES HERES SL
Miem.Com.Ej.
Representante
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31069 , F 123, S 8, H M 119071, I/A 81 (10/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-221-28
Empresa: TRIBUNA UNIVERSITARIA SL
Apoderado
- Gonzalez Lucas Jaime
- Prado Sanchez Jose-maria-esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 181 , F 150, S 8, H SA 3570, I/A 7 (20/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-211-37
Empresa: RADIO LA VOZ DE SALAMANCA SL
Apoderado
- Gonzalez Lucas Jaime
- Prado Sanchez Jose-maria-esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 155 , F 162, S 8, H SA 5011, I/A 8 (20/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-211-37
Empresa: GRUPO PROMOTOR SALMANTINO SA
Apoderado
- Gonzalez Lucas Jaime
- Prado Sanchez Jose-maria-esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 175 , F 125, S 8, H SA 1668, I/A 51 (20/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-211-37
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26617 , F 7, S 8, H M 479666, I/A 10 (01/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-47-28
Empresa: DISTRIBUCIONES PAPIRO SL
Consejero
- Gonzalez Lucas Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 443 , F 98, S 8, H SA 965, I/A 40 (21/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-45-37
Empresa: DISTRIBUCIONES PAPIRO SL
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 232 , F 7, S 8, H SA 965, I/A 36 (27/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-191-37
Empresa: DISTRIBUCIONES PAPIRO SL
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 232 , F 7, S 8, H SA 965, I/A 36 (27/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-191-37
Consejero
- Aede Asociacion De Editores De Diarios Españoles
- Casado Rossi Agustin
- Durandez Adeva Angel
- Falantes Estevez Juan Carlos
- Gomez Lagares Juan Jose
- Gonzalez Romero Francisco
- GRUPO PROMOTOR SALMANTINO SA
- Juan Loshuertos Joan
- Plana Pujol Juan Ramon
- PUBLICACIONES HERES SL
- Ramos Pajares Carlos
- RBA REVISTAS SL
Presidente
Representante
- Gonzalez Alonso Ana Maria
- Gonzalez Lucas Jaime
- Navarro Simon Gabriel
- Rodrigo Ghiozzi Juan Manuel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19828 , F 79, S 8, H M 119071, I/A 63 (22/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-233-28
VER MAS ACTOS
Información de GONZALEZ LUCAS JAIME
Mostramos los datos de GONZALEZ LUCAS JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ LUCAS JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos