ASOCIACION DE REVISTAS DE INFORMACION
Informe ejecutivo de ASOCIACION DE REVISTAS DE INFORMACION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ASOCIACION DE REVISTAS DE INFORMACION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INFORMACION Y CONTROL DE PUBLICACIONES SA | Miem.Com.Ej. | 04/05/2021 | |
INFORMACION Y CONTROL DE PUBLICACIONES SA | Vicepresidente | 10/11/2016 | |
INFORMACION Y CONTROL DE PUBLICACIONES SA | Consejero | 30/03/2015 |
VINCULACIONES DE ASOCIACION DE REVISTAS DE INFORMACION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ASOCIACION DE REVISTAS DE INFORMACION
Miem.Com.Ej.
- Asociacion De Revistas De Informacion
- Asociacion Española De Anunciantes
- GRUPO GODO DE COMUNICACION SA
- PUBLICACIONES HERES SL
- Valdes Bueno Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37440 , F 204, S 8, H M 119071, I/A 94 (04/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-87-28
Miem.Com.Ej.
- Asociacion De Revistas De Informacion
- Asociacion Española De Anunciantes
- PUBLICACIONES HERES SL
- Valdes Bueno Fernando
Pres.Com.Ej.
Vicepresidente Comite Ejecutivo
- Asociacion De Revistas De Informacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37440 , F 204, S 8, H M 119071, I/A 92 (18/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-28
Consejero
- Asociacion De Revistas De Informacion
- Asociacion Española De Anunciantes
- Casado Rossi Agustin
- Coneqtia Asociacion De Prensa Profesional Y Conten
- PUBLICACIONES HERES SL
- Valdes Bueno Fernando
Presidente
Vicepresidente
- Asociacion De Revistas De Informacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37440 , F 202, S 8, H M 119071, I/A 91 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-25-28
Consejero
- Aede Asociacion De Editores De Diarios Españoles
- Asociacion De Revistas De Informacion
- Asociacion Española De Anunciantes
- Casado Rossi Agustin
- Coneqtia Asociacion De Prensa Profesional Y Conten
- EDICIONES CONDE NAST SA
- Falantes Estevez Juan Carlos
- G Y J ESPAÑA EDICIONES SL
- Gomez Lagares Juan Jose
- Gonzalez Romero Francisco
- GRUPO PROMOTOR SALMANTINO SA
- Juan Loshuertos Joan
- MCCANN ERICKSON SA
- PUBLICACIONES HERES SL
Miem.Com.Ej.
Representante
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31069 , F 123, S 8, H M 119071, I/A 81 (10/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-221-28
Consejero
Pres.Com.Ej.
Presidente
Representante
Vicepresidente
- Asociacion De Revistas De Informacion
Vicepresidente Comite Ejecutivo
- Asociacion De Revistas De Informacion
- Gonzalez Romero Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31069 , F 123, S 8, H M 119071, I/A 81 (10/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-221-28
Consejero
- Asociacion De Revistas De Informacion
Miem.Com.Ej.
- Asociacion De Revistas De Informacion
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31069 , F 121, S 8, H M 119071, I/A 76 (30/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-68-28
Información de ASOCIACION DE REVISTAS DE INFORMACION
Mostramos los datos de ASOCIACION DE REVISTAS DE INFORMACION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ASOCIACION DE REVISTAS DE INFORMACION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos