PONS I VILARASAU MARIA ROSA
Informe ejecutivo de PONS I VILARASAU MARIA ROSA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PONS I VILARASAU MARIA ROSA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INFORMACION Y CONTROL DE PUBLICACIONES SA | Representante | 22/11/2012 | 19/03/2019 |
INFORMACION Y CONTROL DE PUBLICACIONES SA | Representante | 06/06/2011 | 22/11/2012 |
VINCULACIONES DE PONS I VILARASAU MARIA ROSA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PONS I VILARASAU MARIA ROSA
Representante
- Pons I Vilarasau Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37440 , F 202, S 8, H M 119071, I/A 89 (19/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-59-28
Consejero
- Aede Asociacion De Editores De Diarios Españoles
- Asociacion De Revistas De Informacion
- Asociacion Española De Anunciantes
- Casado Rossi Agustin
- Coneqtia Asociacion De Prensa Profesional Y Conten
- EDICIONES CONDE NAST SA
- Falantes Estevez Juan Carlos
- G Y J ESPAÑA EDICIONES SL
- Gomez Lagares Juan Jose
- Gonzalez Romero Francisco
- GRUPO PROMOTOR SALMANTINO SA
- Juan Loshuertos Joan
- MCCANN ERICKSON SA
- PUBLICACIONES HERES SL
Miem.Com.Ej.
Representante
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31069 , F 123, S 8, H M 119071, I/A 81 (10/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-221-28
Consejero
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19828 , F 79, S 8, H M 119071, I/A 63 (22/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-233-28
Consejero
Miem.Com.Ej.
Pres.Com.Ej.
Representante
Vicepresidente Comite Ejecutivo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19828 , F 79, S 8, H M 119071, I/A 63 (22/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-233-28
Representante
- Pons I Vilarasau Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19828 , F 77, S 8, H M 119071, I/A 56 (06/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-115-28
Información de PONS I VILARASAU MARIA ROSA
Mostramos los datos de PONS I VILARASAU MARIA ROSA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PONS I VILARASAU MARIA ROSA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos