RAMON CECOS OVIDIO
Informe ejecutivo de RAMON CECOS OVIDIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 26
Empresas inactivas: 19
CARGOS DE RAMON CECOS OVIDIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UNA MANZANA AL DIA SL | Socio Unico | 12/01/2016 | 16/05/2017 |
UNA MANZANA AL DIA SL | Administrador Unico | 12/01/2016 | 16/05/2017 |
UNA MANZANA AL DIA SL | Liquidador | 16/05/2017 | 16/05/2017 |
TECNOLOGICA DE VENTA DE PUBLICACIONES SL | Consejero | 13/04/2009 | 01/03/2016 |
ALDIPREN SL | Apoderado | 10/10/2014 | |
GESTION DE MEDIOS DE PRENSA SA | Consejero | 03/02/2014 | |
NOMADERS SL | Presidente | 13/08/2013 | |
NOMADERS SL | Consejero | 13/08/2013 | |
DIMA DISTRIBUCION INTEGRAL SL | Representante | 19/04/2012 | 05/04/2013 |
PROMOTORA GENERAL DE REVISTAS SA | Apoderado | 15/12/2011 | 25/03/2013 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE RAMON CECOS OVIDIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMON CECOS OVIDIO
Empresa: UNA MANZANA AL DIA SL
Liquidador
- Ramon Cecos Ovidio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34257 , F 104, S 8, H M 616276, I/A 2 (16/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-98-28
Empresa: UNA MANZANA AL DIA SL
Administrador Unico
- Ramon Cecos Ovidio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34257 , F 104, S 8, H M 616276, I/A 2 (16/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-98-28
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26617 , F 7, S 8, H M 479666, I/A 10 (01/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-47-28
Empresa: UNA MANZANA AL DIA SL
Administrador Unico
- Ramon Cecos Ovidio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34257 , F 104, S 8, H M 616276, I/A 1 (12/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-11-28
Empresa: UNA MANZANA AL DIA SL
Socio Único
- Ramon Cecos Ovidio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34257 , F 104, S 8, H M 616276, I/A 1 (12/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-11-28
Empresa: ALDIPREN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Alcobendas Martinez Jose Luis
- Lonaiz Jaime Jose Maria
- Ramon Cecos Ovidio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 945, L 709, F 55, S 8, H AB 8097, I/A 29 (10/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-199-02
Empresa: GESTION DE MEDIOS DE PRENSA SA
Consejero Delegado
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21499 , F 155, S 8, H M 240676, I/A 29 (03/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-28-28
Empresa: NOMADERS SL
Consejero
- Ramon Cecos Ovidio
Presidente
- Ramon Cecos Ovidio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26901 , F 209, S 8, H M 405607, I/A 7 (13/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-163-28
Empresa: DIMA DISTRIBUCION INTEGRAL SL
Representante
- Ramon Cecos Ovidio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28080 , F 165, S 8, H M 485860, I/A 21 (05/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-70-28
Empresa: PROMOTORA GENERAL DE REVISTAS SA
Apoderado
- Ramon Cecos Ovidio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18659 , F 13, S 8, H M 7684, I/A 76 (25/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-65-28
VER MAS ACTOS
Información de RAMON CECOS OVIDIO
Mostramos los datos de RAMON CECOS OVIDIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMON CECOS OVIDIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos