GOMEZ COBO JULIO ALBERTO
Informe ejecutivo de GOMEZ COBO JULIO ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE GOMEZ COBO JULIO ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INTECSIN SL | Administrador Unico | 15/12/2022 | |
INTECSIN SL | Liquidador | 15/12/2022 | 15/12/2022 |
CONSULTORES DE DAÑOS MATERIALES Y ASOCIADOS SL | Administrador Unico | 12/02/2015 | 11/06/2022 |
CONSULTORIA Y DEFENSA PERICIAL SL | Administrador Solidario | 26/08/2020 | 17/02/2022 |
EXPERTOS DE INVESTIGACION DE SINIESTROS SL | Administrador Solidario | 26/10/2018 | 16/02/2022 |
C E I P S CENTRO DE ESTUDIOS DE INGENIERIA Y PERITAJE DE SEGUROS SL | Administrador Unico | 24/01/2022 | |
C E I P S CENTRO DE ESTUDIOS DE INGENIERIA Y PERITAJE DE SEGUROS SL | Liquidador | 24/01/2022 | 24/01/2022 |
CONSULTING DE DAÑOS Y ASOCIADOS SL | Liquidador Solidario | 03/04/2020 | 03/04/2020 |
CONSULTING DE DAÑOS Y ASOCIADOS SL | Administrador Solidario | 30/06/2016 | 03/04/2020 |
EXPERTOS DE INVESTIGACION DE SINIESTROS SL | Socio Unico | 17/09/2012 | 26/10/2018 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GOMEZ COBO JULIO ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ COBO JULIO ALBERTO
Empresa: INTECSIN SL
Liquidador
- Gomez Cobo Julio Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1206 , F 156, S 8, H M 22830, I/A 2 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-28
Empresa: INTECSIN SL
Administrador Unico
- Gomez Cobo Julio Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1206 , F 156, S 8, H M 22830, I/A 2 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-28
Administrador Unico
- Gomez Cobo Julio Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33112 , F 134, S 8, H M 595897, I/A 4 (11/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-115-28
Empresa: CONSULTORIA Y DEFENSA PERICIAL SL
Administrador Solidario
- Becedas Garcia Francisco Javier
- Gomez Cobo Julio Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28405 , F 105, S 8, H M 511513, I/A 6 (17/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-38-28
Administrador Solidario
- Antonio Jesus Chico Ancillo
- Gomez Cobo Julio Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30268 , F 125, S 8, H M 544758, I/A 4 (16/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-37-28
Liquidador
- Gomez Cobo Julio Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8928 , F 196, S 8, H M 143666, I/A 5 (24/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-20-28
Administrador Unico
- Gomez Cobo Julio Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8928 , F 196, S 8, H M 143666, I/A 5 (24/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-20-28
Empresa: CONSULTORIA Y DEFENSA PERICIAL SL
Administrador Solidario
- Becedas Garcia Francisco Javier
- Gomez Cobo Julio Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28405 , F 104, S 8, H M 511513, I/A 5 (26/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-171-28
Empresa: CONSULTING DE DAÑOS Y ASOCIADOS SL
Liquidador Solidario
- Gomez Cobo Julio Alberto
- Sgro Giol Stefano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34884 , F 50, S 8, H M 627398, I/A 2 (03/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-71-28
Empresa: CONSULTING DE DAÑOS Y ASOCIADOS SL
Administrador Solidario
- Gomez Cobo Julio Alberto
- Sgro Giol Stefano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34884 , F 50, S 8, H M 627398, I/A 2 (03/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-71-28
VER MAS ACTOS
Información de GOMEZ COBO JULIO ALBERTO
Mostramos los datos de GOMEZ COBO JULIO ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ COBO JULIO ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos