BECEDAS GARCIA FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de BECEDAS GARCIA FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BECEDAS GARCIA FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTUDIO DE INGENIERIA PERICIAL SL | Apoderado | 19/10/2023 | |
CONSULTORIA Y DEFENSA PERICIAL SL | Administrador Unico | 17/02/2022 |
VINCULACIONES DE BECEDAS GARCIA FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BECEDAS GARCIA FRANCISCO JAVIER
Empresa: ESTUDIO DE INGENIERIA PERICIAL SL
Apoderado
- Becedas Garcia Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41335 , F 172, S 8, H M 732676, I/A 2 (19/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-205-28
Empresa: CONSULTORIA Y DEFENSA PERICIAL SL
Administrador Unico
- Becedas Garcia Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28405 , F 105, S 8, H M 511513, I/A 6 (17/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-38-28
Empresa: CONSULTORIA Y DEFENSA PERICIAL SL
Administrador Solidario
- Becedas Garcia Francisco Javier
- Gomez Cobo Julio Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28405 , F 105, S 8, H M 511513, I/A 6 (17/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-38-28
Empresa: CONSULTORIA Y DEFENSA PERICIAL SL
Administrador Solidario
- Becedas Garcia Francisco Javier
- Gomez Cobo Julio Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28405 , F 104, S 8, H M 511513, I/A 5 (26/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-171-28
Empresa: CONSULTORIA Y DEFENSA PERICIAL SL
Administrador Mancomunado
- Becedas Garcia Francisco Javier
- Hernandez Carranza Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28405 , F 103, S 8, H M 511513, I/A 3 (12/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-115-28
Empresa: CONSULTORIA Y DEFENSA PERICIAL SL
Administrador Mancomunado
- Becedas Garcia Francisco Javier
- Hernandez Carranza Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28405 , F 103, S 8, H M 511513, I/A 2 (27/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-128-28
Información de BECEDAS GARCIA FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de BECEDAS GARCIA FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BECEDAS GARCIA FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos