HERNANDEZ CARRANZA ADRIAN
Informe ejecutivo de HERNANDEZ CARRANZA ADRIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HERNANDEZ CARRANZA ADRIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARRANZA PERITACIONES SL | Administrador Unico | 28/04/2021 |
VINCULACIONES DE HERNANDEZ CARRANZA ADRIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDEZ CARRANZA ADRIAN
Empresa: CONSULTORIA Y DEFENSA PERICIAL SL
Administrador Unico
- Hernandez Carranza Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28405 , F 104, S 8, H M 511513, I/A 5 (26/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-171-28
Empresa: A3 VALUATIONS SL
Liquidador Mancomunado
- Hernandez Carranza Adrian
- Ribas Sevilla Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35895 , F 56, S 8, H M 644949, I/A 2 (05/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-239-28
Empresa: A3 VALUATIONS SL
Administrador Mancomunado
- Hernandez Carranza Adrian
- Ribas Sevilla Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35895 , F 56, S 8, H M 644949, I/A 2 (05/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-239-28
Empresa: CARRANZA PERITACIONES SL
Administrador Solidario
- Hernandez Carranza Adrian
- Hernandez Garrido Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22631 , F 126, S 8, H M 404704, I/A 3 (04/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-131-28
Empresa: A3 VALUATIONS SL
Administrador Mancomunado
- Hernandez Carranza Adrian
- Ribas Sevilla Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35895 , F 54, S 8, H M 644949, I/A 1 (25/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-84-28
Empresa: CONSULTORIA Y DEFENSA PERICIAL SL
Administrador Unico
- Hernandez Carranza Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28405 , F 104, S 8, H M 511513, I/A 4 (30/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-67-28
Empresa: CONSULTORIA Y DEFENSA PERICIAL SL
Administrador Mancomunado
- Becedas Garcia Francisco Javier
- Hernandez Carranza Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28405 , F 103, S 8, H M 511513, I/A 3 (12/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-115-28
Empresa: CONSULTORIA Y DEFENSA PERICIAL SL
Administrador Mancomunado
- Becedas Garcia Francisco Javier
- Hernandez Carranza Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28405 , F 103, S 8, H M 511513, I/A 2 (27/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-128-28
Información de HERNANDEZ CARRANZA ADRIAN
Mostramos los datos de HERNANDEZ CARRANZA ADRIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDEZ CARRANZA ADRIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos