RIBAS SEVILLA EDUARDO
Informe ejecutivo de RIBAS SEVILLA EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RIBAS SEVILLA EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TASACIONES INTEGRALES DE PATRIMONIO SL | Administrador Unico | 16/01/2018 |
VINCULACIONES DE RIBAS SEVILLA EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIBAS SEVILLA EDUARDO
Administrador Unico
- Ribas Sevilla Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37073 , F 1, S 8, H M 661925, I/A 1 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-28
Empresa: A3 VALUATIONS SL
Liquidador Mancomunado
- Hernandez Carranza Adrian
- Ribas Sevilla Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35895 , F 56, S 8, H M 644949, I/A 2 (05/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-239-28
Empresa: A3 VALUATIONS SL
Administrador Mancomunado
- Hernandez Carranza Adrian
- Ribas Sevilla Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35895 , F 56, S 8, H M 644949, I/A 2 (05/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-239-28
Empresa: A3 VALUATIONS SL
Administrador Mancomunado
- Hernandez Carranza Adrian
- Ribas Sevilla Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35895 , F 54, S 8, H M 644949, I/A 1 (25/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-84-28
Información de RIBAS SEVILLA EDUARDO
Mostramos los datos de RIBAS SEVILLA EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIBAS SEVILLA EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos