ANTONIO JESUS CHICO ANCILLO
Informe ejecutivo de ANTONIO JESUS CHICO ANCILLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ANTONIO JESUS CHICO ANCILLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXPERTOS DE INVESTIGACION DE SINIESTROS SL | Administrador Unico | 16/02/2022 | 31/01/2024 |
EXPERTOS DE INVESTIGACION DE SINIESTROS SL | Liquidador | 31/01/2024 | 31/01/2024 |
EXPERTOS DE INVESTIGACION DE SINIESTROS SL | Administrador Solidario | 26/10/2018 | 16/02/2022 |
AURA COMPUTERS SL | Liquidador | 15/12/2021 | 15/12/2021 |
VINCULACIONES DE ANTONIO JESUS CHICO ANCILLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANTONIO JESUS CHICO ANCILLO
Liquidador
- Antonio Jesus Chico Ancillo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30268 , F 126, S 8, H M 544758, I/A 5 (31/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-27-28
Administrador Unico
- Antonio Jesus Chico Ancillo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30268 , F 126, S 8, H M 544758, I/A 5 (31/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-27-28
Administrador Unico
- Antonio Jesus Chico Ancillo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30268 , F 125, S 8, H M 544758, I/A 4 (16/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-37-28
Administrador Solidario
- Antonio Jesus Chico Ancillo
- Gomez Cobo Julio Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30268 , F 125, S 8, H M 544758, I/A 4 (16/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-37-28
Empresa: AURA COMPUTERS SL
Liquidador
- Antonio Jesus Chico Ancillo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15834 , F 87, S 8, H M 267327, I/A 2 (15/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-243-28
Administrador Solidario
- Antonio Jesus Chico Ancillo
- Gomez Cobo Julio Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30268 , F 125, S 8, H M 544758, I/A 2 (26/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-212-28
Información de ANTONIO JESUS CHICO ANCILLO
Mostramos los datos de ANTONIO JESUS CHICO ANCILLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANTONIO JESUS CHICO ANCILLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos